Orden de 18 de abril de 1983 por la que se dispone el cese de don José Foncillas López como Director territorial de Agricultura, Pesca y Alimentación de Aragón.
Orden de 19 de abril de 1983 por la que se dispone el cese de don Emilio Rodríguez Maroto como Director técnico de Sociedades Agrarias de Transformación con categoría de Subdirector del Instituto de Relaciones Agrarias.
Orden de 19 de abril de 1983 por la que se dispone el cese de don José María Martínez Hermosilla como Subdirector general de Protección de la Naturaleza.
Orden de 19 de abril de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Ramón Giménez Peris, como Director técnico de Sociedades Agrarias de Transformación.
Orden de 19 de abril de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Joaquín Gonzalo Fernández Tomás como Subdirector general de Protección de la Naturaleza.
Resolución de 17 de marzo de 1983 por la que se hace público el nombramiento de Delineantes del Servicio de Extensión Agraria, tras haber superado las correspondientes pruebas selectivas convocadas por Resolución de 30 de septiembre de 1981.
Orden de 15 de marzo de 1983 por la que se califica como Agrupación de Productores Agrarios a la Sociedad Cooperativa Limitada «Menarguens-Fruits», de Menarguens (Lérida), para el grupo de productos «frutas varias».
Orden de 5 de abril de 1983 por la que se modifica la fecha de comienzo de campaña en su régimen de APA a la Sociedad Cooperativa de Productores Hortofrutícolas del Tajo, APA 095, de la Puebla de Montalbán (Toledo).
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid