Contingut no disponible en valencià
Orden de 20 de abril de 1983 sobre delegación de competencias en determinados Organos del Departamento.
Corrección de erratas de la Orden de 14 de febrero de 1983 por la que se aprueba la Instrucción sobre instaladores autorizados de gas y Empresas instaladoras.
Resolución de 29 de marzo de 1983, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Archivero general de Protocolos del Distrito Notarial de Puerto de Santa María al Notario de dicha localidad don Antonio Manuel de Torres Domínguez.
Real Decreto 1054/1983, de 21 de abril, por el que se nombra Secretario Permanente del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) al Contralmirante don Jesús Salgado Alba.
Real Decreto 1055/1983, de 27 de abril, por el que se dispone el pase al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo» del General de División del Ejército don Fausto Rodríguez de Viguri y Gil.
Orden de 18 de febrero de 1983 por la que se nombra a don Leandro Sequeiros San Román Profesor agregado de «Paleontología» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.
Orden de 20 de abril de 1983 por la que se dispone el cese de don Ernesto Rodríguez Muñoz como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla.
Orden de 20 de abril de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Alfredo Fernández Barrios como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla.
Orden de 20 de abril de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Francisco Delgado Gutiérrez como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ceuta.
Orden de 20 de abril de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Fernando Selva Guillén como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Tarragona.
Orden de 20 de abril de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Manuel Pérez Avilés como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla.
Orden de 18 de abril de 1983 por la que se dispone el cese de don José Foncillas López como Director territorial de Agricultura, Pesca y Alimentación de Aragón.
Orden de 19 de abril de 1983 por la que se dispone el cese de don Emilio Rodríguez Maroto como Director técnico de Sociedades Agrarias de Transformación con categoría de Subdirector del Instituto de Relaciones Agrarias.
Orden de 19 de abril de 1983 por la que se dispone el cese de don José María Martínez Hermosilla como Subdirector general de Protección de la Naturaleza.
Orden de 19 de abril de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Ramón Giménez Peris, como Director técnico de Sociedades Agrarias de Transformación.
Orden de 19 de abril de 1983 por la que se dispone el nombramiento de don Joaquín Gonzalo Fernández Tomás como Subdirector general de Protección de la Naturaleza.
Resolución de 17 de marzo de 1983 por la que se hace público el nombramiento de Delineantes del Servicio de Extensión Agraria, tras haber superado las correspondientes pruebas selectivas convocadas por Resolución de 30 de septiembre de 1981.
Resolución de 22 de abril de 1983, del Tribunal de oposiciones al Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, por la que se publica la relación de aspirantes admitidos a la oposición y se señala local, día y hora para la realización del sorteo para determinar el orden de actuación.
Resolución de 8 de marzo de 1983, de la Junta del Puerto y Ría de Vigo, por la que se publica la relación de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para provisión de una plaza de Contramaestre Jefe de Explotación (índice de proporcionalidad 6).
Resolución de 11 de marzo de 1983, de la Junta del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, por la que se transcribe la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión de la plaza de Depositario-Pagador, vacante en la plantilla de personal funcionario propio de este Organismo.
Resolución de 22 de marzo de 1983, de la Junta del Puerto de la Luz y Las Palmas, por la que se transcribe la lista definitiva de admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para cubrir tres plazas de Oficiales Administrativos.
Orden de 18 de marzo de 1983 por la que se nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición, turno libre, para la provisión en propiedad de siete plazas en la disciplina de «Derecho mercantil» (Facultad de Derecho), en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.
Orden de 18 de marzo de 1983 por la que se nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición, turno libre, para la provisión en propiedad de diez plazas en la disciplina de «Derecho Civil» (Facultad de Derecho), en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.
Orden de 18 de marzo de 1983 por la que se nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición, turno libre, para la provisión en propiedad de siete plazas en la disciplina de «Derecho financiero y tributario» (Facultad de Derecho), en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.
Orden de 7 de abril de 1983 referente al Tribunal del concurso-oposición a plazas de Profesores adjuntos de Universidad en la disciplina de «Química industrial» (Facultad de Ciencias).
Resolución de 9 de marzo de 1983, de la Dirección General de Ordenación Universitaria y Profesorado, por la que se publica la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluido al concurso-oposición, en turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Derecho administrativo» (3.ª y 4.ª plazas) de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
Resolución de 11 de marzo de 1983, de la Universidad de León, por la que se hace pública la designación del Tribunal calificador que ha de juzgar las pruebas selectivas, turno restringido, para cubrir una plaza vacante en la Escala Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos de la plantilla de este Organismo.
Resolución de 11 de marzo de 1983, de la Universidad de León, por la que se hace pública la designación del Tribunal calificador que ha de juzgar las pruebas selectivas, turno libre, para cubrir tres plazas vacantes en la Escala Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos de la plantilla de este Organismo.
Resolución de 14 de marzo de 1983, de la Dirección General de Ordenación Universitaria y Profesorado, por la que se publica la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, al concurso-oposición, en turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Historia de la Filosofía» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura.
Resolución de 14 de marzo de 1983, de la Dirección General de Ordenación Universitaria y Profesorado, por la que se publica la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, al concurso-oposición, en turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor agregado de «Fisiología general y Química Biológica y Fisiología especial» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura.
Resolución de 14 de marzo de 1983, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se rectifica la de 27 de enero que convoca concurso público con carácter de resultas para la adjudicación de los contratos de Profesores a que se refiere la disposición adicional segunda de la Resolución de 5 de agosto de 1982.
Resolución de 13 de abril de 1983, del Tribunal del concurso-oposición para la provisión de plazas de Profesores adjuntos de «Paleontología» de Facultades de Ciencias de diversas Universidades, por la que se convoca a los señores opositores.
Resolución de 20 de abril 1983, del Tribunal de oposiciones para provisión de las cátedras de «Sociología» de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de las Universidades de Valladolid, Santiago, La Laguna, Zaragoza, Málaga, Oviedo, Valencia y País Vasco (Bilbao), por la que se cita a los señores opositores.
Resolución de 16 de marzo de 1983, de la Dirección General de Correos y Telecomunicación, por la que se hace pública la lista provisional de admitidos y excluidos a la convocatoria de plazas no escalafonadas de Médicos.
Resolución de 26 de abril de 1983, del Tribunal calificador número 1 de las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Agentes de Administración de Justicia (Audiencia Territorial de Madrid), por la que se hace público el resultado del sorteo.
Orden de 25 de abril de 1983 sobre inclusión de un represetante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la Comisión Permanente de las Condiciones de Protección contra Incendio en los Edificios creada por Real Decreto 1587/1982, de 25 de junio.
Orden 111/00790/1983, de 10 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 23 de noviembre de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Ramón Núñez Arias, Maestro Herrero, Caballero Mutilado Absoluto.
Orden 111/00791/1983, de 10 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 11 de noviembre de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Francisco Martínez Rojo, Teniente Auxiliar de Infantería, Capitán honorífico, Caballero Mutilado Absoluto.
Orden 111/00792/1983, de 10 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 27 de octubre de 1982, en el recurso contencioso - administrativo interpuesto por don Augusto Martínez Otero, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/00793/1983, de 10 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 2 de diciembre de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Martín Martín, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/00794/1983, de 10 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 9 de diciembre de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Llanos Bayón, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/00795/1983, de 10 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 11 de noviembre de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Rogelio Llera Marcilla, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/00796/1983, de 10 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 4 de noviembre de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Lorenzo Sestelo, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/00797/1983, de 10 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 25 de noviembre de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Dosindo Iglesias Incógnito, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/00798/1983, de 10 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 25 de noviembre de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Losada Pérez, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/00799/1983, de 10 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 2 de diciembre de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel Lacambra Ejarque, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/00800/1983, de 10 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 25 de noviembre de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Lago Pérez, Sargento de Ingenieros, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/00801/1983, de 10 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 4 de noviembre de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Basilio López Montoto, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/00802/1983, de 10 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 9 de diciembre de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Ricardo López Novoa, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/00803/1983, de 10 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 20 de octubre de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Isidro Leyaristi San Martín, Sargento de Artillería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/00804/1983, de 10 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 9 de diciembre de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Julián Ledo Esteban, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/00805/1983, de 10 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 18 de noviembre de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Miguel López Moreno, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/00806/1983, de 10 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 2 de diciembre de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Iglesias Alcántara, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/00807/1983, de 10 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 14 de octubre de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Emilio Gutiérrez-Maturana Trujillo, General de Brigada H. de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden 111/00808/1983, de 10 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 4 de noviembre de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Jaime González Valeiro, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.
Orden de 9 de marzo de 1983 para actualización de las pensiones causadas por funcionarios de los Cuerpos Ejecutivo Postal y de Telecomunicación y de Técnicos Especialiados, ambos del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
Orden de 14 de marzo de 1983 por la que se prorroga a la firma «Synthesia Española, S. A.», y se amplía el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de diversas materias primas, y la exportación de sistemas de poliuretanos para aislamiento, pavimentos, zapatos, entre otros productos.
Orden de 18 de marzo de 1983 por la que se autoriza a la firma «Visiuc, S. A.», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de chapas, hojas, planchas y tiras de latón, y la exportación de diversas manufacturas de latón plateado.
Orden de 23 de marzo de 1983 por la que se regulan determinados aspectos del seguro combinado de helada, pedrisco y viento huracanado en cítricos.
Orden de 23 de marzo de 1983, por la que se establece la parte del recibo de prima a pagar por los asegurados y la subvención de la Administración para el seguro de pedrisco en cereales de primavera (maíz y sorgo), comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para 1983.
Orden de 23 de marzo de 1983 por la que se establece la parte del recibo de prima a pagar por los asegurados y la subvención de la Administración para el seguro combinado de helada, pedrisco y viento huracanado en cítricos (producciones de naranja, mandarina, limón y pomelo), comprendidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para 1983.
Corrección de erratas de la Orden de 14 de enero de 1983 por la que se establece la parte del recibo de prima a pagar por los asegurados y la subvención de la Administración para el seguro combinado de helada y pedrisco en albaricoque, manzana de mesa y melocotón, comprendido en el plan anual de seguros agrarios combinados de 1983.
Cambios oficiales del día 27 de abril de 1983.
Resolución de 19 de abril de 1983, del Centro de Estudio y Apoyo Técnico de Valencia, por la que se señalan fechas para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras que se mencionan.
Orden de 20 de enero de 1983 por la que se concede la autorización definitiva a los Centros docentes privados de Educación Preescolar y General Básica que se citan.
Resolución de 11 de abril de 1983, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por la que se anuncia una vacante de Académico numerario en dicha Real Academia.
Resolucion de 11 de abril de 1983, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por la que se anuncia una vacante de Académico numerario en dicha Real Academia.
Resolución de 11 de abril de 1983, de la Real Academia de Farmacia, por la que se anuncia una vacante de Académico de número en dicha Real Academia.
Resolución de 13 de abril de 1983, de la Dirección General de Política Científica, por la que se adjudican becas en Estados Unidos de América (becas «Fulbright/Mec») para el curso académico 1983-1984, en desarrollo del Plan de Formación de Personal Investigador y en colaboración con la Comisión de Intercambio Cultural entre España y Estados Unidos.
Resolución de 21 de marzo de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la publicación de la revisión del II Convenio Colectivo Interprovincial de la Empresa «Finanzauto, Sociedad Anónima».
Resolución de 24 de marzo de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del IV Convenio Colectivo de la Empresa «KLM, Compañía Real Holandesa de Aviación», y su personal contratado en España.
Resolución de 24 de marzo de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del Acta con el acuerdo de revisión del Capítulo de Retribuciones del VIII Convenio Colectivo de Iberia, Líneas Aéreas de España, y su Personal de Tierra.
Resolución de 25 de marzo de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del texto del Convenio Colectivo, interprovincial, para la Empresa «AEG Ibérica de Electricidad, S. A.».
Resolución de 29 de marzo de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo, interprovincial, para la Empresa «Sociedad Española Instalaciones Redes Telefónicas, S. A. » (SEIRT).
Corrección de erratas de la Resolución de 29 de marzo de 1983, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo, de ámbito nacional, para las Empresas Industrias Extractivas, Industrias del Vidrio, Industrias Cerámicas y Comercio de Venta al por Mayor y Exclusivistas del Vidrio y la Cerámica.
Resolución de 26 de febrero de 1983, de la Dirección Provincial de León, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita. R. I. 6.340, expediente 28.574.
Resolución de 14 de marzo de 1983, de la Dirección Provincial de León, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita (expediente: 28.571 - R. I. 6.340).
Resolución de 16 de marzo de 1983, de la Dirección Provincial de León, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita (expediente: 28.568 - R. I. 6.340).
Orden de 15 de marzo de 1983 por la que se califica como Agrupación de Productores Agrarios a la Sociedad Cooperativa Limitada «Menarguens-Fruits», de Menarguens (Lérida), para el grupo de productos «frutas varias».
Orden de 5 de abril de 1983 por la que se modifica la fecha de comienzo de campaña en su régimen de APA a la Sociedad Cooperativa de Productores Hortofrutícolas del Tajo, APA 095, de la Puebla de Montalbán (Toledo).
Orden de 7 de abril de 1983 por la que se concede el título-licencia agencia de viajes del grupo «A» a «Viajes Gior, S. A.», con el número 930 de orden.
Orden de 8 de abril de 1983 por la que se concede el título-licencia agencia de viajes grupo «A», a «Tropical Tours, S. A.», con el número 929 de orden.
Orden de 11 de abril de 1983 por la que se concede el título-licencia de agencia de viajes grupo «A» a «Rol-Exprés, S. A.», con el número 932 de orden.
Resolución de 1 de marzo de 1983, de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, por la que se ha acordado tener por incoado el expediente de declaración de monumento histórico-artístico a favor de las termas romanas de Campo Valdés, en Gijón (Asturias).
Resolución de 7 de marzo de 1983, de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, por la que se ha acordado tener por incoado el expediente de declaración de conjunto histórico-artístico a favor de Begíjar (Jaén), según la delimitación que se publica como anexo a la presente disposición y que figura en el plano unido al expediente.
Resolución de 7 de marzo de 1983, de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, por la que se ha acordado tener por incoado el expediente de declaración de monumento histórico-artístico a favor de la iglesia parroquial de San Bartolomé, en Tarazona de la Mancha (Albacete).
Resolución de 7 de marzo de 1983, de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, por la que se ha acordado tener por incoado el expediente de declaración de monumento histórico-artístico a favor del templo parroquial de San Bartolomé, en Bienservida (Albacete).
Resolución de 7 de marzo de 1983, de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, por la que se ha acordado tener incoado el expediente de declaración de monumento histórico-artístico a favor de la iglesia parroquial de Santa Marina, en Alpera (Albacete).
Resolución de 7 de marzo de 1983, de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, por la que se ha acordado tener por incoado el expediente de declaración de monumento histórico-artístico a favor del templo parroquial en Liétor (Albacete).
Resolución de 9 de marzo de 1983, de la Dirección General de Administración Local, por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala III de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 179/1980, interpuesto por «Inmobiliaria Jubán, S. A. de Construcciones».
Resolución de 17 de marzo de 1983, del Ayuntamiento de Tías, Lanzarote (Las Palmas), por la que se declara la necesidad de ocupación de los terrenos que se citan.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Resolución de 9 de marzo de 1983, del Servicio de Industria de Lérida, por la que se autoriza el establecimiento y declara en concreto la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan. Referencia C-4.719 RLT a y b.
Resolución de 18 de abril de 1983, del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, por la que se señalan fechas para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de fincas afectadas por la ejecución del proyecto D-B-165, «Desdoblamiento de calzada. Carretera N-152 de Barcelona a Puigcerdá, puntos kilométricos 42 al 50. Tramo: El Figaró-Aiguafreda», términos municipales de Aiguafreda, Tagamanent y Sevas.
Decreto de 21 de abril de 1983 por el que se declara de utilidad pública y la urgente ocupación, a efectos de expropiación forzosa, de los bienes afectados por el proyecto de construcción de la carretera Vigo-Bayona por el trazado del antiguo tranvía.
Subastas y concursos de obras y servicios
Otros anuncios
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid