Corrección de errores de la Resolución de 24 de febrero de 1986, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico Mecánico de Señales Marítimas.
Resolución de 14 de abril de 1986, de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.
Real Decreto 823/1986, de 26 de abril, por el que se asciende al empleo de General de División del Ejército de Tierra al General de Brigada del Arma de Infantería don Joaquín Piserra Velasco.
Real Decreto 824/1986, de 26 de abril, por el que se asciende al empleo de General de División del Ejército de Tierra al General de Brigada del Arma de Artillería don José Valdés González-Roldán.
Real Decreto 825/1986, de 26 de abril, por el que se asciende al empleo de General de Brigada del Arma de Caballería al Coronel don Alfonso Navarro Soler.
Real Decreto 826/1986, de 25 de abril, por el que se dispone el cese de don Angel Soto Llamas como Delegado de Hacienda de Ceuta.
Real Decreto 827/1986, de 25 de abril, por el que se dispone el cese de don Francisco Pascual Aguirre como Delegado de Hacienda de Gerona.
Real Decreto 828/1986, de 25 de abril, por el que se dispone el cese de don Arístides F. González Morato como Delegado de Hacienda de Melilla.
Real Decreto 829/1986, de 25 de abril, por el que se dispone el cese de don Manuel Ferrer Sot como Delegado de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife.
Real Decreto 830/1986, de 25 de abril, por el que se nombra a don Manuel Romero Jiménez como Delegado de Hacienda de Ceuta.
Real Decreto 831/1986, de 25 de abril, por el que se nombra a don Aleix Gimbernat Martí como Delegado de Hacienda de Gerona.
Real Decreto 832/1986, de 25 de abril, por el que se nombra a don José Antonio Pedraza Alba como Delegado de Hacienda de Melilla.
Real Decreto 833/1986, de 25 de abril, por el que se nombra a don Francisco Conde Conde como Delegado de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife.
Real Decreto 834/1986, de 25 de abril, por el que se nombra a don Alfonso Constante Villuendas como Delegado de Hacienda de Teruel.
Orden de 16 de abril de 1986 sobre declaración y caducidad del derecho al ejercicio de la profesión de Corredor Colegiado de Comercio de Mataró de don Manuel Devesa Penalva, en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 de diciembre.
Orden de 18 de abril de 1986 por la que se resuelve el concurso de traslados sobre Profesores agregados de Bachillerato convocado por Orden de 21 de octubre de 1985.
Orden de 22 de abril de 1986 por la que se publican nuevos anexos I y II de la Orden de 7 de abril que resolvía provisionalmente el concurso de traslados entre Profesores agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas, dejando sin efecto los que figuraban como anexos a la misma.
Resolución de 10 de marzo de 1986, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José María Odrizola Lino, en virtud de concurso de méritos.
Resolución de 19 de marzo de 1986, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Esperanza Torija Isasa, en virtud de concurso ordinario.
Resolución de 25 de marzo de 1986, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra Catedrático de Universidad, en virtud de concurso ordínario.
Resolución de 1 de abril de 1986, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Gómez-Ferrer Morant, en virtud de concurso de méritos.
Resolución de 2 de abril de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan Manuel del Río Zuloaga Catedrático del área de «Construcciones Arquitectónicas» de dicha Universidad.
Resolución de 2 de abril de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso a don Luis Carrillo Gijón Catedrático del área de «Expresión Gráfica Arquitectónica» de dicha Universidad.
Resolución de 2 de abril de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Enrique López-Izquierdo Camino, Catedrático del área de «Expresión Gráfica Arquitectónica» de dicha Universidad.
Resolución de 10 de abril de 1986, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se nombra Profesor titular de dicha Universidad, en virtud del respectivo concurso.
Resolución de 10 de abril de 1986, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra a los Profesores titulares de Escuelas Universitarias que se citan.
Resolución de 14 de abril de 1986, de la Universidad de Zaragoza, por la que se declara concluido el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.
Resolución de 16 de abril de 1986, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad en diferentes áreas de conocimiento a los aspirantes que se mencionan.
Resolución de 16 de abril de 1986, de la Universidad de Extremadura, por la que se se corrige error de la sancionada con fecha 29 de marzo de 1986 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de abril) por la que se nombraba Profesor titular de Universidad a don Juan Carlos Palacios Albarrán.
Resolución de 21 de abril de 1986, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Juan Luis Castejón Costa.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid