Acuerdo de 26 de julio de 1994, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Enrique Sánchez Jiménez Juez sustituto de los Juzgados de Osuna (Sevilla).
Orden de 20 de julio de 1994 por la que se resuelve convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Resolución de 15 de julio de 1994, de la Secretaría General de Justicia, por la que resuelve concurso de provisión de plaza de Jefe de Sección entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Técnicos Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología, departamento de Sevilla, convocado por Resolución de 10 de junio.
Resolución de 21 de julio de 1994, de la Secretaría de Estado de la Administración Militar, por la que se nombran alumnos de los centros docentes militares de formación de grado superior de los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos.
Orden de 15 de julio de 1994 por la que se resuelve concurso específico convocado por Orden de 12 de mayo, para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Educación y Ciencia para los grupos A, B, C y D.
Orden de 20 de julio de 1994 por la que se dispone el nombramiento de don José Luis Villar Sanabria como Director provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Huesca.
Orden de 13 de julio de 1994 por la que se resuelve el concurso específico convocado por Orden de 28 de abril, modificada por Orden de 10 de mayo, para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Industria y Energía.
Orden de 20 de julio de 1994 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de puestos de trabajo del departamento para su provisión, por el sistema de libre designación.
Orden de 5 de julio de 1994 por la que se procede al cese y nombramiento de Vocales del Comité Asesor de Ayudas a la Cinematografía.
Orden de 7 de julio de 1994 por la se dispone el nombramiento de don Diego José Martínez Martín como Subdirector general de Recursos y Atención al Ciudadano.
Resolución de 13 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por la que se adjudican los puestos de trabajo, por el sistema de libre designación, convocados por Orden de 27 de mayo («Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio), en el Ministerio de Asuntos Sociales.
Resolución de 28 de junio de 1994, del Departamento de Enseñanza, por la que se resuelven los concursos de traslados de diversos Cuerpos Docentes de Enseñanzas Secundarias convocados por Resolución de 28 de diciembre de 1993.
Resolución de 17 de junio de 1994, del Ayuntamiento de Yunquera de Henares (Guadalajara), por la que se hace público el nombramiento de un Alguacil-servicios múltiples.
Resolución de 23 de junio de 1994, del Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 20 de junio de 1994, del Ayuntamiento de Calella (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de un Subinspector de la Policía Local.
Resolución de 5 de julio de 1994, del Ayuntamiento de Mieres (Asturias), por la que se hace público el nombramiento de siete Agentes de la Policía Local y dos Inspectores de Tributos.
Resolución de 5 de julio de 1994, del Ayuntamiento de Montserrat (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un funcionario de Administración Especial interno.
Resolución de 5 de julio de 1994, del Ayuntamiento de Montserrat (Valencia), por la que se hace pública la baja de un funcionario de Administración Especial interino.
Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Luis Robledo Díaz Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Física Aplicada», de dicha universidad.
Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Santiago Poveda Martínez Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», de dicha universidad.
Resolución de 5 de julio de 1994, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del área de «Biología Vegetal» a doña Natividad Blanco Bueno.
Resolución de 5 de julio de 1994, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor titular de la Universidad del área de «Fundamentos del Análisis Económico» a don Joaquín Pérez Navarro.
Resolución de 6 de julio de 1994, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Pablo Artal Soriano Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Optica».
Resolución de 6 de julio de 1994, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores de esta universidad en los cuerpos y áreas de conocimiento que se indican.
Resolución de 6 de julio de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Francisco Javier del Río Esteban Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica».
Resolución de 7 de julio de 1994, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Anatomía Patológica», del departamento de Anatomía Patológica y Ciencias Forenses, a don Jerónimo Forteza Vila. Plaza número 1.158/1993.
Resolución de 8 de julio de 1994, de la Universidad de Oviedo, por la que se procede al cese y nombramiento de Vocal del Consejo Social de esta universidad.
Resolución de 8 de julio de 1994, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Sebastián Monserrat Tomás Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica».
Resolución de 8 de julio de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José Francisco López Lozano Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Estomatología».
Resolución de 8 de julio de 1994, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Patología Animal», del departamento de Patología Animal, a don Pablo Díez Baños. Plaza número 1.157/1993.
Resolución de 8 de julio de 1994, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Metodología de las Ciencias y del Comportamiento», del departamento de Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias del Comportamiento y de la Educación, a don Constantino Arce Fernández. Plaza número 1.155/1993.
Resolución de 11 de julio de 1994, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad», del departamento de Economía Financiera y Contabilidad de esta universidad, a don Manuel Ignacio García Rivares.
Resolución de 11 de julio de 1994, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Mercantil», del departamento de Ciencias Jurídicas de esta universidad, a don José María Garrido García.
Resolución de 11 de julio de 1994, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Estomatología», del departamento de Cirugía, a doña María Purificación Varela Patiño. Plaza número 1.172/1993.
Resolución de 11 de julio de 1994, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Física Atómica, Molecular y Nuclear», departamento de Física, Ingeniería y Radiología Médica, a don Francisco Fernández González.
Resolución de 11 de julio de 1994, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan Luis Pascual-Ahuir Giner Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Química Física».
Resolución de 11 de julio de 1994, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Alejandro Casino Martínez Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Economía Aplicada».
Resolución de 11 de julio de 1994, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Cristina Aybar Arias Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Economía Aplicada».
Resolución de 12 de julio de 1994, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso de méritos, a don Roberto San José García Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», de dicha universidad.
Resolución de 12 de julio de 1994, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Alfredo Martín Miranda.
Resolución de 12 de julio de 1994, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Gregorio Palomero Casado.
Resolución de 13 de julio de 1994, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don David Navarro Ortega Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Microbiología».
Resolución de 14 de julio de 1994, de la Universidad Carlos III de Madrid por la que se nombra a don Jorge Urrutia Gómez Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Filología Española».
Resolución de 14 de julio de 1994, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Gerardo Sigler Vizcaíno Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Escultura», adscrita al departamento de Escultura.
Resolución de 14 de julio de 1994, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Vicente Ortí Matéu Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Escultura», adscrita al departamento de Escultura.
Resolución de 14 de julio de 1994, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don José Argiles Gómez Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Dibujo», adscrita al departamento de Dibujo.
Resolución de 14 de julio de 1994, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Jorge Martínez Bauset Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Telemática», adscrita al departamento de Comunicaciones.
Resolución de 15 de julio de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Jesús María Santos Vijande Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Procesal».
Resolución de 15 de julio de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña M. Raquel Paredes Gómez Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada».
Resolución de 18 de julio de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Joaquín Pedro López Novo Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Sociología».
Resolución de 18 de julio de 1994, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Bartolomé Ferrando Colom Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Pintura», adscrita al departamento de Pintura.
Resolución de 18 de julio de 1994, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Evaristo Navarro Segura Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Escultura», adscrita al departamento de Escultura.
Resolución de 18 de julio de 1994, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Salvador Seguí Chilet Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Tecnología Electrónica», adscrita al departamento de Ingeniería Electrónica.
Resolución de 18 de julio de 1994, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don José Manuel Mossi García Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones», adscrita al departamento de Comunicaciones.
Resolución de 18 de julio de 1994, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Enrique Tamarit Ortega Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Escultura», adscrita al departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Resolución de 19 de julio de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José Antonio Alonso Rodríguez Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada».
Resolución de 19 de julio de 1994, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Enrique Colomar Pous Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Tecnología Electrónica», adscrita al departamento de Ingeniería Electrónica.
Resolución de 21 de julio de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Celeste Gay Fuentes Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Administrativo».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid