Resolución de 22 de julio de 1994, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se hacen públicos los nombramientos de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en resolución de concurso ordinario de vacantes número 234.
Resolución de 24 de mayo de 1994, de la Secretaría General-Dirección General de la Policía, por la que se rectifica error material en la Resolución de 21 de mayo de 1994 por la que se disponía el pase a la situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Primo Antón Muñoz.
Resolución de 27 de julio de 1994, de la Secretaría General de Justicia, por la que se reingresa en la Carrera Fiscal a doña María del Carmen Cumbre Castro.
Orden de 26 de julio de 1994 por la que se corrigen errores de la de 12 de julio de 1994 por la que se resolvió concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda.
Orden de 26 de julio de 1994 por la que se corrigen errores de la de 12 de julio por la que se resolvió concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda.
Resolución de 21 de julio de 1994, del Departamento de Recursos Humanos, por la que se resuelve concurso general para la provisión de puestos de trabajo en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Resolución de 26 de julio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace pública la adjudicación parcial de los puestos de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 2 de agosto de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña Magdalena Alvarez Arza como Directora del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.
Resolución de 22 de julio de 1994, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Orden de 11 de julio de 1994 de renovación y cese en la función inspectora educativa de los funcionarios adscritos por Orden de 11 de julio de 1991.
Orden de 20 de julio de 1994 por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejero titular y sustituto del Consejo Escolar del Estado por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado.
Orden de 20 de julio de 1994 por la que se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso convocado por Orden de 28 de abril de 1994.
Resolución de 22 de julio de 1994, de la Dirección General de Servicios, por la que se hace pública la adjudicación de la convocatoria, por el procedimiento de libre designación, correspondiente a la Orden de 28 de junio de 1994.
Resolución de 22 de julio de 1994, de la Dirección General de Servicios, por la que se rectifica la de 6 de julio adjudicando puestos de trabajo en la Tesorería General de la Seguridad Social, convocados a libre designación por Orden de 27 de mayo de 1994.
Resolución de 22 de julio de 1994, de la Dirección General de Servicios, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Intervención General de la Seguridad Social) convocado a libre designación por Orden de 27 de mayo de 1994.
Orden de 26 de julio de 1994 por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario de don Leonardo Meriz Bosque.
Resolución de 26 de julio de 1994, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se eleva a definitiva con subsanación de errores y omisiones la de 27 de junio de 1994, que dio publicidad a la resolución conjunta del concurso ordinario de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional convocado con fecha 26 de febrero de 1994.
Orden de 20 de julio de 1994 por la que se nombra Vocal del Real Patronato del Museo Nacional del Prado.
Orden de 28 de junio de 1994 por la que se dispone el cese de don Angel Luis Guirao García como Jefe del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Salud.
Orden de 7 de julio de 1994 por la que se dispone el cese de don Manuel José García Encabo como Subdirector general de Atención Primaria del Instituto Nacional de la Salud.
Orden de 28 de junio de 1994 por la que se dispone el cese y el nombramiento de diversos Subdirectores generales del Instituto Nacinal de la Salud.
Resolución de 20 de julio de 1994, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña Ana María Llanas Sanz Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Escultura», adscrita al Departamento de Escultura.
Resolución de 20 de julio de 1994, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Ismael Rodrigo Bravo Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al Departamento de Biotecnología.
Resolución de 20 de julio de 1994, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Luis Sempere Payá Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones» adscrita al Departamento de Comunicaciones.
Resolución de 21 de julio de 1994, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Manuel Agustí Fonfría Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Producción Vegetal», adscrita al Departamento de Producción Vegetal.
Resolución de 22 de julio de 1994, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña María Carmen Chinchilla Mata Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Dibujo», adscrita al Departamento de Dibujo.
Resolución de 22 de julio de 1994, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña Carmen Amparo Capilla Romá Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa», adscrita al Departamento de Estadística e Investigación Operativa.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid