Real Decreto 1791/1996, de 19 de julio, por el que se asciende a la categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de primera clase don José Cienfuegos Rodríguez.
Resolución de 3 de julio de 1996, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se resuelve el concurso de méritos entre Auxiliares de la Administración de Justicia para cubrir una plaza en el Tribunal Constitucional anunciado por Resolución de 12 de febrero de 1996.
Resolución de 3 de julio de 1996, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se resuelve el concurso de méritos entre Agentes de la Administración de Justicia para cubrir una plaza en el Tribunal Constitucional anunciado por Resolución de 12 de febrero de 1996.
Real Decreto 1908/1996, de 2 de agosto, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra al Coronel don Francisco Gómez Sevilla.
Real Decreto 1909/1996, de 2 de agosto, por el que se promueve al empleo de General de División de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad al General de Brigada de Sanidad don José Ramón Gutiérrez Díez.
Real Decreto 1910/1996, de 2 de agosto, por el que se promueve al empleo de General de División de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad al General de Brigada de Sanidad don Juan José de Prada Hernández.
Real Decreto 1911/1996, de 2 de agosto, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad al Coronel de Sanidad don Arturo Ortiz González.
Real Decreto 1912/1996, de 2 de agosto, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad al Coronel de Sanidad don José María Santa Valiente.
Real Decreto 1913/1996, de 2 de agosto, por el que se promueve al empleo de Comandante del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, con carácter honorifico, al Capitán don Ricardo Martín Escudero.
Real Decreto 1914/1996, de 2 de agosto, por el que se dispone el cese de don Antonio García Tabuenca como Director general del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial.
Resolución de 16 de julio de 1996, de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo, por la que se hace pública la relación de nuevos miembros que componen la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.
Orden de 23 de julio de 1996 por la que se dispone el nombramiento de doña María Concepción Méndez-Villamil Martínez como Subdirectora general de Gestión de Personal.
Resolución de 31 de julio de 1996, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone el cese de don Fernando López Huerta, como adjunto al Director general del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Resolución de 24 de julio de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo Técnico de Auxiliares de Informática de la Administración del Estado a doña Helena Diéguez Valiente.
Resolución de 24 de julio de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado a don Alberto Lunar Hernández y a don Juan José Ayuso Estebaranz.
Resolución de 9 de julio de 1996, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Vicente Samuel Fuertes Miquel Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Mecánica de Fluidos», adscrita al Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente.
Resolución de 10 de julio de 1996, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Miguel Veza Iglesias Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Tecnología del Medio Ambiente».
Resolución de 10 de julio de 1996, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Roberto Moreno Díaz Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial».
Resolución de 10 de julio de 1996, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Ignacio Agustín de la Nuez Pestana Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática».
Resolución de 10 de julio de 1996, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Maximiano Trapero Trapero Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Filología Española».
Resolución de 10 de julio de 1996, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Elízabet Margarita Flórez Vázquez Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Matemática Aplicada».
Resolución de 16 de julio de 1996, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso de méritos, a don Germán José de Valcárcel Gonzalvo Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Óptica».
Resolución de 16 de julio de 1996, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan Bautista Martínez León Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Cirugía».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid