Orden de 1 de agosto de 1996 por la que se integran como funcionarios de carrera en el Cuerpo de Inspectores de Educación a los funcionarios de los cuerpos docentes clasificados en el grupo A que accedieron a la función inspectora.
Orden de 1 de agosto de 1996 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación a los seleccionados en el concurso-oposición, turno especial, convocado por Orden de 6 de febrero de 1996.
Orden de 19 de julio de 1996 por la que se dispone el cese de Vocales del Consejo del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social.
Orden de 25 de julio de 1996 por la que se dispone el cese de don Juan Caldés Lizana como Vocal del Consejo del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social.
Resolución de 26 de junio de 1996, del Ayuntamiento de Torremejía (Badajoz), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 15 de julio de 1996, del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes (Salamanca), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 9 de julio de 1996, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombran funcionarios de carrera de la escala Auxiliar Administrativa, en virtud de pruebas selectivas.
Resolución de 10 de julio de 1996, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Raimundo Manuel Cabrera Pérez Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Biología Vegetal».
Resolución de 24 de julio de 1996, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a la Doctora doña María del Pilar de Fuentes Ruiz Profesora titular de Universidad, de esta Universidad, del área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento de Contabilidad y Economía Financiera.
Resolución de 29 de julio de 1996, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Amalia Morales Villena Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales».
Resolución de 29 de julio de 1996, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Luis Navarrete López-Cozar Catedrático de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Obstetricia y Ginecología».
Resolución de 29 de julio de 1996, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Encarnación Jurado Alameda Catedrática de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Ingeniería Química».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid