Corrección de erratas de la Orden de 11 de marzo de 1997 por la que se nombran Abogados Fiscales a los alumnos del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia procedentes de la convocatoria de 17 de octubre de 1994.
Resolución de 1 de marzo de 1997, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación de funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Abogados del Estado, referida al 1 de marzo de 1997.
Orden de 24 de febrero de 1997 por la que se acepta la renuncia al cuerpo de doña Carmen Estrada Moreno, funcionaria del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, causando baja en el citado Cuerpo.
Orden de 24 de febrero de 1997 por la que se acepta la renuncia al Cuerpo de doña Flor García Puente, funcionaria del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, causando baja en el citado Cuerpo.
Orden de 24 de febrero de 1997 por la que se acepta la renuncia al Cuerpo de doña María Carmen Vílchez Jiménez, funcionaria del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, causando baja en el citado Cuerpo.
Orden de 3 de marzo de 1997 por la que se dispone el cese de don Pedro García Zorzo como Director provincial del Instituto Nacional de Empleo, en Toledo.
Orden de 5 de marzo de 1997 por la que se dispone el nombramiento por el procedimiento de libre designación, previa convocatoria pública, de doña Alicia Sánchez-Camacho Pérez como Subdirectora general de Formación Profesional Ocupacional y Continua.
Resolución de 10 de marzo de 1997, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone el nombramiento de doña Natalia Pastor Estella como Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (desempeño conjunto con la Tesorería General de la Seguridad Social), de Segovia.
Orden de 17 de marzo de 1997 por la que se dispone el cese de don Juan Manuel Gómez Tenorio como Director provincial de Industria y Energía en Huelva.
Orden de 3 de marzo de 1997 por la que se dispone el cese de don Arturo Pérez Martínez como Subdirector general de Relaciones Internacionales de la Secretaría General Técnica.
Resolución de 1 de febrero de 1997, del Ayuntamiento de Villa de Teror (Las Palmas), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 4 de febrero de 1997, del Cabildo Insular de Tenerife (Tenerife), por la que se hace público el nombramiento de un Jefe de Agencia de Extensión Agraria.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid