Real Decreto 1056/1998, de 22 de mayo, por el que se declara la jubilación forzosa, por incapacidad permanente, de doña Isabel María Oliva Yanes.
Resolución de 19 de mayo de 1998, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores de la de 28 de diciembre de 1989, sobre adscripción efectiva a la especialidad inicial adicional del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado.
Orden de 20 de mayo de 1998 por la que se hace pública la adjudicación definitiva de destinos en el concurso específico convocado por Orden de 16 de febrero de 1998 de este Departamento.
Orden de 19 de mayo de 1998 por la que se resuelve convocatoria del concurso general (referencia F2/98) para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Departamento.
Orden de 27 de mayo de 1998 por la que se dispone el cese de don Ramón Ignacio Gómez de la Cuesta como Subdirector general de Patrimonio Adscrito y de Control de las Edificaciones.
Orden de 1 de junio de 1998 por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.
Resolución de 13 de mayo de 1998, del Ayuntamiento de Corte de Peleas (Badajoz), por la que se hace público el nombramiento de dos Auxiliares de la Policía Local.
Resolución de 15 de mayo de 1998, del Ayuntamiento de Monforte del Cid (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 21 de abril de 1998, conjunta de la Universidad de Alcalá y de la Dirección General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por la que se nombra a don Joaquín Ortuño Mirete Catedrático de Universidad del área de Medicina, adscrita al Departamento de Medicina, vinculado con plaza asistencial de la especialidad de Nefrología en el Hospital Universitario «Ramón y Cajal» y su área asistencial.
Resolución de 27 de abril de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don David Velázquez Alonso Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Máquinas y Motores Térmicos», adscrito al Departamento de Ingeniería Energética y Mecánica de Fluidos.
Resolución de 4 de mayo de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Amelia Criado Vega, Catedrática de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física Aplicada.
Resolución de 8 de mayo de 1998, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra a don Jorge Vicente Pérez Rodríguez Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Economía Aplicada».
Resolución de 18 de mayo de 1998, de la Universidad de Alicante, por la cual se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas», a don Miguel Salvador Landmann.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid