Acuerdo de 26 de mayo de 1998, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo del Pleno de 25 de febrero de 1998, para la provisión de un puesto de trabajo en los órganos técnicos del Consejo, entre funcionarios del grupo B de las Administraciones Públicas.
Resolución de 25 de mayo de 1998, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se resuelve el concurso de méritos entre Agentes de la Administración de Justicia para cubrir dos plazas en el Tribunal Constitucional anunciado por Resolución de 14 de julio de 1997.
Resolución de 25 de mayo de 1998, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se resuelve el concurso de méritos entre Auxiliares de la Administración de Justicia para cubrir tres plazas en el Tribunal Constitucional anunciado por Resolución de 14 de julio de 1997.
Resolución de 25 de mayo de 1998, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se resuelve el concurso de méritos entre Oficiales de la Administración de Justicia para cubrir una plaza en el Tribunal Constitucional anunciado por Resolución de 14 de julio de 1997.
Orden 430/38496/1998, de 2 de junio, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Bernardo Echepare Fernández, como Jefe de la Subdirección de Personal de la Dirección de Gestión de Personal del Mando de Personal del Ejército de Tierra.
Orden de 22 de mayo de 1998 por la que se eleva a definitiva la Resolución provisional de 13 de abril de 1998, adjudicando plazas por cambio de destino y se conceden reingresos con carácter provisional a Profesores Especiales de Institutos Técnicos de Enseñanzas Medias «a extinguir».
Orden de 28 de mayo de 1998 por la que se anula la adjudicación de un puesto de trabajo de Ayudante de Oficina en la Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de La Rioja, convocado por Orden de 3 de febrero de 1998.
Resolución de 11 de mayo de 1998, de la Presidencia de las Cortes de Aragón, por la que se decreta el cese de don Juan Bautista Monserrat Mesanza como Justicia de Aragón por finalización de su mandato.
Nombramiento de las Cortes de Aragón, acreditado por el Presidente de la Cámara, de don Fernando García Vicente para el cargo de Justicia de Aragón.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid