Real Decreto 1871/1998, de 4 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Miguel Antonio Arias Estévez como Embajador de España en la República Gabonesa.
Real Decreto 1872/1998, de 4 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Diego María Sánchez Bustamante como Embajador de España en la República de Ghana.
Real Decreto 1873/1998, de 4 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Miguel Antonio Arias Estévez como Embajador de España en la República de Santo Tomé y Príncipe.
Real Decreto 1874/1998, de 4 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Diego María Sánchez Bustamante como Embajador de España en la República Togolesa.
Real Decreto 1875/1998 de 4 de septiembre, por el que se designa a don Eduardo Garriges López-Chicheri, Embajador de España en la República de Botswana.
Real Decreto 1877/1998 de 4 de septiembre, por el que se designa a don Fernando José Corral y Suárez, Embajador de España en la República de Ghana.
Real Decreto 1878/1998, de 4 de septiembre, por el que se designa a don Luis de la Torre de Andrés Embajador de España en la República de Islandia.
Real Decreto 1879/1998, de 4 de septiembre, por el que se designa a don Alberto Escudero Claramunt Embajador de España en la República Socialista Democrática de Sri Lanka.
Real Decreto 1880/1998, de 4 de septiembre, por el que se designa a don Emilio Fernández-Castaño y Díaz-Caneja Embajador de España en la República de Vanuatu.
Orden de 24 de agosto de 1998 por la que se resuelve la adjudicación de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 20 de agosto de 1998, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Valladolid don Manuel Burdiel Hernández, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Resolución de 28 de agosto de 1998, de la Dirección General de los Registros y de Notariado, por la que en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Madrid don Francisco Javier Monedero Gil, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Real Decreto 1881/1998, de 4 de septiembre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al Coronel don Luis Peláez-Campomanes Fernández.
Real Decreto 1882/1998, de 4 de septiembre, por el que se promueve al empleo de Vicealmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada al Contralmirante don Ángel José Montero Loyola.
Real Decreto 1883/1998, de 4 de septiembre, por el que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada al Capitán de Navío don Miguel Illán Rivera.
Real Decreto 1884/1998, de 4 de septiembre, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire al General de Brigada don Fernando Mosquera Silven.
Real Decreto 1885/1998, de 4 de septiembre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don Antonio Díaz Rojas.
Real Decreto 1886/1998, de 4 de septiembre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don Rafael Yuste Martínez.
Real Decreto 1889/1998, de 4 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Joaquín Abril Martorell como Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes.
Real Decreto 1890/1998, de 4 de septiembre, por el que se nombra Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes a don Albert Vilalta González.
Orden de 3 de septiembre de 1998 por la que se nombra Directora del Departamento de Banco de Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas a doña Pilar Rey del Castillo.
Resolución de 28 de julio de 1998, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don José Benito Vázquez Dorrío Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Física Aplicada», del Departamento de Física Aplicada.
Resolución de 4 de agosto de 1998, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don José Martín Montero Santalla Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica de la Lengua y de la Literatura», del Departamento de Didácticas Especiales.
Resolución de 4 de agosto de 1998, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don Ángel Manuel Espada Seoane Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.
Resolución de 5 de agosto de 1998, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don Fernando Antonio Vázquez Núñez Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.
Resolución de 7 de agosto de 1998, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra a don Francisco Javier Ballester Gómez Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de «Filología Latina».
Resolución de 12 de agosto de 1998, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don Xosé Manuel Buján Bran Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Escultura», del Departamento de Expresión Artística.
Resolución de 12 de agosto de 1998, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a doña Margarita Rosa Pino Juste Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar», del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Métodos de Investigación.
Resolución de 12 de agosto de 1998, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a doña María del Carmen Iglesias Pérez Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa», del Departamento de Estadística e Investigación Operativa.
Resolución de 12 de agosto de 1998, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don José Manuel García Queijeiro Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Edafología y Química Agrícola», del Departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo.
Resolución de 20 de agosto de 1998, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña Susana Anibarro Pérez.
Resolución de 20 de agosto de 1998, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Ignacio Gerardo Nevares Domínguez.
Resolución de 20 de agosto de 1998, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña María Eugenia Serrano Chamorro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid