Acuerdo de 16 de diciembre de 1998, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo del Pleno de 16 de septiembre de 1998, para la provisión de un puesto de Inspector delegado en el Servicio de Inspección en el Consejo General del Poder Judicial.
Orden de 18 de diciembre de 1998 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento de libre designación (17/98).
Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Íñigo Dago Elorza como Subdirector general de Organización y Asistencia Jurídica en el Servicio Jurídico de la Agencia.
Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de don Maximino Ignacio Linares Gil como Subdirector general de Organización y Asistencia Jurídica en el Servicio Jurídico de la Agencia.
Orden de 16 de diciembre de 1998 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden de 27 de octubre de 1998.
Orden de 17 de diciembre de 1998 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden de 8 de septiembre de 1998.
Resolución de 9 de noviembre de 1998, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se adjudican puestos de trabajo convocados por Resolución de 23 de junio de 1998.
Resolución de 12 de noviembre de 1998, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se adjudican puestos de trabajo convocados por Resolución de 1 de julio de 1998.
Resolución de 23 de diciembre de 1998, del Consejo Superior de Deportes, por la que se adjudica el puesto de trabajo convocado para cubrir por el procedimiento de libre designación, por Resolución de 4 de noviembre de 1998.
Orden de 17 de diciembre de 1998 por la que se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso convocado por Orden de 17 de septiembre de 1998.
Orden de 22 de diciembre de 1998 por la que se dispone el nombramiento de don Pedro Curto Curto como Director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Girona.
Orden de 22 de diciembre de 1998 por la que se dispone el nombramiento de doña Carolina Belles Torres como Directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Tarragona.
Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone el nombramiento de doña Gloria Blanca Castán Moneo como Secretaria general del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Orden de 1 de diciembre de 1998 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de puestos de trabajo del Departamento para su provisión por el sistema de libre designación.
Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la Presidencia, por la que se nombran Letrados del Consejo de Estado a doña Ana Isabel Santamaría Dacal, don José Joaquín Jerez Calderón y a don Jesús Avezuela Carcel.
Resolución de 4 de diciembre de 1998, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Isidoro Dueñas Rodríguez.
Resolución de 7 de diciembre de 1998, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Biología Celular» a don Ángel Alfonso Gutiérrez Miguélez.
Resolución de 9 de diciembre de 1998, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Fernando Zugazaga Ruiz, en el área de conocimiento «Ingeniería Química».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid