Real Decreto 776/1999, de 7 de mayo, por el que se confiere a su Alteza Real Don Felipe, Príncipe de Asturias, la representación de España en los actos de toma de posesión del Presidente de la República de El Salvador.
Acuerdo de 27 de abril de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo del Pleno de 16 de diciembre de 1998, para la provisión de un puesto de trabajo de Auxiliar, entre funcionarios del grupo D de las Administraciones Públicas, con destino en el Consejo General del Poder Judicial, con sede en Madrid.
Real Decreto 777/1999, de 7 de mayo, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al Coronel don Pedro Pitarch Bartolomé.
Real Decreto 778/1999, de 7 de mayo, por el que se promueve al empleo de General de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Intervención al Coronel Interventor don Ángel Colino Salamanca.
Orden 430/38229/1999, de 29 de abril, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Juan Cañadas Lorenzo como Jefe del Mando de Artillería de Campaña y Comandante Militar de la Provincia de León.
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se dispone el cese de don Jesús Caballero Gallego, como Subdirector general de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad.
Orden de 28 de abril de 1999 por la que se hace pública la resolución parcial de los puestos de trabajo convocados a libre designación por Orden de 23 de febrero de 1999.
Real Decreto 697/1999, de 23 de abril, por el que se dispone que don Alfonso Vázquez Fraile sustituya a don Antonio Gracia Arellano como miembro del Consejo Económico y Social.
Real Decreto 779/1999, de 7 de mayo, por el que se dispone el cese de doña María del Pilar Ayuso González como Directora general de Alimentación.
Real Decreto 780/1999, de 7 de mayo, por el que se nombra Director general de Alimentación a don Fernando Zamácola Garrido.
Real Decreto 781/1999, de 7 de mayo, por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación a don Ramón Blein Sánchez de León.
Real Decreto 782/1999, de 7 de mayo, por el que se dispone el cese de don Juan Andrés Naranjo Escobar como Director del Gabinete del Vicepresidente Primero del Gobierno.
Resolución de 30 de abril de 1999, del Consejo de Estado, por la que se resuelve la convocatoria para provisión de un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 31 de marzo de 1999, del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 15 de abril de 1999, del Ayuntamiento de Atarfe (Granada), por la que se hace público el nombramiento de dos funcionarios.
Resolución de 15 de abril de 1999, del Ayuntamiento de San Martín de la Vega (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de un Ingeniero.
Resolución de 17 de marzo de 1999, conjunta de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Consejo de Administración del IMAS, por la que se publica el nombramiento de don Juan Pedro Botet Montoya como Catedrático de Universidad.
Resolución de 31 de marzo de 1999, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José Andrés Fernández Cornejo y don Santiago Javier Fernández Valbuena Profesores titulares de Universidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada».
Resolución de 6 de abril de 1999, conjunta de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Instituto Catalán de la Salud, por la que se publica el nombramiento de don Josep Vaque Rafart como Catedrático de Universidad.
Resolución de 6 de abril de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de Universidad de la misma a don Antonio Flores Moya.
Resolución de 6 de abril de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad de la misma a don Vicente Clavero Ramírez, don Manuel Díaz Rodríguez y a doña María Dolores Castro López.
Resolución de 6 de abril de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad de la misma a doña Alicia Eva López Martínez y a don Juan Miguel Solá Fernández.
Resolución de 6 de abril de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática de Universidad de la misma a doña María Luisa Balaguer Callejón.
Resolución de 6 de abril de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares de Escuela Universitaria de la misma a doña Catalina Inmaculada Rodríguez Ponce y a otros.
Resolución de 6 de abril de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad de la misma a doña Remedios Beltrán Duarte y a don Miguel Ángel Quesada Felice.
Resolución de 6 de abril de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad de la misma a don José Luis González Marí y a don Juan José Monedero Moya.
Resolución de 6 de abril de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares de Escuela Universitaria de la misma a don Fernando Jesús Ruiz de Vega y a don Martín González García.
Resolución de 7 de abril de 1999, conjunta de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Instituto Catalán de la Salud, por la que se publica el nombramiento de don Eduardo Diogene Fadini como Profesor titular de Universidad.
Resolución de 7 de abril de 1999, conjunta de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Patronato de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, por la que se publica nombramiento de don Emilio Viver Manresa como Profesor titular de Universidad.
Resolución de 7 de abril de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesoras titulares de Escuela Universitaria de la misma a doña Concepción Bilbao Guerrero y a otros.
Resolución de 7 de abril de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Universidad de la misma a don Ramón Muñoz-Chápuli Oriol.
Resolución de 8 de abril de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática de Escuela Universitaria de la misma a doña María Carmen Jambrino Maldonado.
Resolución de 8 de abril de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de Universidad de la misma a doña Antonia María Medina Guerra.
Resolución de 8 de abril de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de Universidad de la misma a don Jorge Luis Martínez Rodríguez.
Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de Universidad de la misma a don Carlos Jiménez Gámez.
Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de Universidad de la misma a don Jesús Emilio San Martín García.
Resolución de 13 de abril de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de Universidad de la misma a don Manuel Pelegrina del Río.
Resolución de 13 de abril de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de Universidad de la misma a doña Emelina López González.
Resolución de 14 de abril de 1999, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra a don Plácido Navas Lloret Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Biología Celular».
Resolución de 14 de abril de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad de la misma a don Juan Luis Luque Vilaseca y a don Alfredo Espinet Rubio.
Resolución de 15 de abril de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria de la misma a doña María Consolación Pedraza Rodríguez.
Resolución de 15 de abril de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática de Universidad de la misma a doña Ana Cañizares Laso.
Resolución de 16 de abril de 1999, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Ciencia Política y de la Administración» del Departamento de Sociología y Ciencia Política y de la Administración a don José Luis Barreiro Rivas.
Resolución de 16 de abril de 1999, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombran diversos Profesores de Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 17 de abril de 1999, de la Universidad de Alicante, por la cual se nombra Catedrático de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada» a don Miguel Lloret Climent.
Resolución de 19 de abril de 1999, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a doña María de los Ángeles Blanco Sandía Profesora titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 19 de abril de 1999, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Juan Bautista Barroso Albarracín Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular» del Departamento de Biología Experimental.
Resolución de 19 de abril de 1999, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publican nombramientos de Catedráticas de Universidad.
Resolución de 19 de abril de 1999, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a doña María Isabel Ramos Fuentes Profesora titular de Universidad.
Resolución de 21 de abril de 1999, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Microbiología» del Departamento de Microbiología y Parasitología, a don Jesús Ángel López Romalde.
Resolución de 26 de abril de 1999, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombran Catedráticos de Universidad y Profesor titular de Escuela Universitaria, cuyas plazas fueron convocadas por Resolución de 3 de diciembre de 1997.
Resolución de 26 de abril de 1999, de la Universidad de Almería, por la que se nombra a doña María Inmaculada Gómez Becerra Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico».
Resolución de 26 de abril de 1999, de la Universidad de Almería, por la que se nombra a don Antonio José Fernández Barbero Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Física Aplicada».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid