Real Decreto 1495/1999, de 17 de septiembre, por el que se nombra Decano de los Juzgados de Lugo a don José Óscar Soto Loureiro.
Acuerdo de 22 de septiembre de 1999, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrado suplente y Juez sustituta para el año judicial 1999/2000, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Real Decreto 1468/1999, de 17 de septiembre, por el que se reingresa al servicio activo en la Carrera Fiscal de don Luis Pastor Motta.
Real Decreto 1469/1999, de 17 de septiembre, sobre reingreso al servicio activo en la Carrera Fiscal de doña Ana Sirvent Botella.
Resolución de 14 de septiembre de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se concede la excedencia por incompatibilidad al Notario don Eugenio María Gomeza Eleizalde.
Real Decreto 1527/1999, de 1 de octubre, por el que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo General de la Armada al Capitán de Navío don José Antonio Martínez Sainz-Rozas.
Real Decreto 1528/1999, de 1 de octubre, por el que se dispone el cese del Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Sebastián Zaragoza Soto como Presidente de la Sección Española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano.
Real Decreto 1529/1999, de 1 de octubre, por el que se nombra Presidente de la Sección Española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Julio Antonio Blázquez García.
Real Decreto 1530/1999, de 1 de octubre, por el que se dispone el cese de don Rosendo Reboso Barroso como Consejero, miembro del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Real Decreto 1531/1999, de 1 de octubre, por el que se dispone el cese como Director del Instituto Nacional de Administración Pública de don Enrique Álvarez Conde.
Resolución de 20 de septiembre de 1999, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se adjudica el puesto de Secretaría, clase 1.ª, del Ayuntamiento de Huesca, por el procedimiento de libre designación, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Real Decreto 1532/1999, de 1 de octubre, por el que se dispone el cese de don Enrique Alonso García como Director general de Conservación de la Naturaleza.
Real Decreto 1533/1999, de 1 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Dolores Carrillo Dorado como Directora general de Calidad y Evaluación Ambiental.
Real Decreto 1534/1999, de 1 de octubre, por el que se nombra Director general de Conservación de la Naturaleza a don Alberto Ruiz del Portal Mateos.
Resolución de 13 de agosto de 1999, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Clara Isabel Grima Ruiz Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática Aplicada I.
Resolución de 23 de agosto de 1999, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombra Catedrático de Universidad en el área de «Filología Inglesa» a don Francisco José Ruiz de Mendoza Ibáñez y Profesores titulares de Universidad en las áreas de Química Analítica y Química Inorgánica a doña Consuelo Pizarro Millán y a doña Teresa Moreno García, respectivamente.
Resolución de 2 de septiembre de 1999, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del área de «Construcciones Arquitectónicas», a don Andrés García Bodega.
Resolución de 3 de septiembre de 1999, de la Universidad «Pablo de Olavide», por la que se procede a la corrección de errores en las Resoluciones de 16 de junio y 20 de julio de 1999, por las que se nombraban Catedráticos de Escuela Universitaria y de Universidad, respectivamente.
Resolución de 7 de septiembre de 1999, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Gestión Universitaria de esta Universidad.
Resolución de 9 de septiembre de 1999, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra a don Francisco Javier Marcello Ruiz Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones».
Resolución de 14 de septiembre de 1999, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores universitarios.
Resolución de 16 de septiembre de 1999, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Ingeniería Química», a doña Nuria Boluda Botella.
Resolución de 17 de septiembre de 1999, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen errores a la Resolución de 2 de julio de 1999, por la que se publicaba los aspirantes seleccionados por el procedimiento de libre designación convocado por Resolución de 12 de marzo de 1999.
Resolución de 23 de septiembre de 1999, de la Universidad «Rey Juan Carlos», por la que se resuelve la convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre designación, de dos puestos de trabajo vacantes en el organismo.
Resolución de 23 de septiembre de 1999, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Electromagnetismo», del Departamento de Física Aplicada, a don Francisco José Ares Pena.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid