Acuerdo de 7 de febrero de 2001, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Eduardo Moner Muñoz Magistrado emérito de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Acuerdo de 7 de febrero de 2001, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a don José de Asís Garrote Magistrado emérito de la Sala Primera del Tribunal Supremo.
Acuerdo de 7 de febrero de 2001, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Arturo Fernández López, don José María Marín Correa y don Leonardo Bris Montes Magistrados eméritos de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
Real Decreto 120/2001, de 9 de febrero, por el que se dispone el cese de don Fernando Perpiñá-Robert Peyra como Embajador de España en la República de Hungría.
Real Decreto 121/2001, de 9 de febrero, por el que se dispone el cese de don Antonio Bellver Manrique como Embajador de España en la República de Moldova.
Real Decreto 122/2001, de 9 de febrero, por el que se dispone el cese de don Antonio Bellver Manrique como Embajador de España en la República de Rumania.
Real Decreto 123/2001, de 9 de febrero, por el que se designa a don Antonio Bellver Manrique Embajador de España en la República de Hungría.
Real Decreto 124/2001, de 9 de febrero, por el que se designa a don Jesús Atienza Serna Embajador de España en la República de Rumanía.
Real Decreto 125/2001, de 9 de febrero, por el que se promueve al empleo de Teniente General del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al General de División don José Mena Aguado.
Real Decreto 126/2001, de 9 de febrero, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al General de Brigada don Pedro Vigil Gallego.
Real Decreto 127/2001, de 9 de febrero, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra al Coronel don Rafael Mayoral Dávalos.
Real Decreto 128/2001, de 9 de febrero, por el que se dispone el cese como Director del Gabinete del Ministro de Defensa de don Jorge Hevia Sierra.
Real Decreto 129/2001, de 9 de febrero, por el que se nombra Director general de Política de Defensa al Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada don Rafael Lorenzo Montero.
Real Decreto 130/2001, de 9 de febrero, por el que se nombra Director general de Relaciones Institucionales de la Defensa a don Jorge Hevia Sierra.
Real Decreto 131/2001, de 9 de febrero, por el que se nombra Jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra al Teniente General del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don José Mena Aguado.
Resolución de 9 de enero de 2001, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores universitarios.
Resolución de 12 de enero de 2001, de la Universidad de Cádiz, por la que se resuelve la adjudicación de puestos de trabajo ofrecidos en concurso de méritos convocado por Resolución de 3 de agosto de 2000.
Resolución de 15 de enero de 2001, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa.
Resolución de 19 de enero de 2001, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento "Tecnología de los Alimentos" (Lugo), del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología, a don Jorge Barros Velázquez.
Resolución de 23 de enero de 2001, de la Universidad "Rey Juan Carlos", por la que se nombra a don Álvaro Anchuelo Crego Catedrático de Universidad (202/25/CU).
Resolución de 25 de enero de 2001, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña María Álvarez de Morales Mercado Profesora titular de Universidad, adscrita al área de conocimiento "Matemática Aplicada".
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid