Resolución de 10 de junio de 2008, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña Marina Fernández-Castaño Santos como Directora del Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Resolución de 10 de junio de 2008, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento como Director del Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de don Tomás Merola Macanás.
Orden INT/1621/2008, de 9 de junio, por la que se dispone el cese del General de Brigada de la Guardia Civil, don Antonio Fernández García, en el Mando de la Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Aragón (Zaragoza).
Orden INT/1622/2008, de 9 de junio, por la que se dispone el cese del General de Brigada de la Guardia Civil, don Pedro Laguna Palacios, en el Mando de la Zona de la Guardia Civil, Comunidad de Castilla y León (León).
Resolución de 29 de mayo de 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica.
Resolución de 21 de abril de 2008, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Gabriel Gascó Guerrero.
Resolución de 21 de abril de 2008, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Pilar Pita Andreu.
Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Universidad de Málaga, por la que se corrige error en la de 14 de abril de 2008, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña M.ª Teresa Castilla Mesa.
Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Sergio Calsamiglia Blancafort.
Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Enric Fossas Espadaler.
Resolución de 26 de mayo de 2008, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Rubiera Morollón.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid