Acuerdo de 20 de febrero de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa del Magistrado don José María Guglieri Vázquez.
Orden JUS/532/2020, de 11 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, efectuada por Orden JUS/179/2020, de 20 de febrero.
Resolución de 9 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Torrejón de Ardoz don José María Piñar Gutiérrez.
Real Decreto 572/2020, de 16 de junio, por el que se promueve al empleo de Teniente General del Cuerpo General del Ejército del Aire al General de División don Fernando de la Cruz Caravaca.
Real Decreto 573/2020, de 16 de junio, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire al General de Brigada don Juan Pablo Sánchez de Lara.
Real Decreto 574/2020, de 16 de junio, por el que se nombra Jefe del Mando Aéreo de Canarias al General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire don Juan Pablo Sánchez de Lara.
Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Policía Nacional, Escala Básica, segunda categoría, a los Policías Alumnos que han superado el proceso selectivo.
Real Decreto 575/2020, de 16 de junio, por el que se dispone el cese de don José María Marín Quemada como Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Real Decreto 576/2020, de 16 de junio, por el que se dispone el cese de doña María Fernández Pérez como Vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Real Decreto 577/2020, de 16 de junio, por el que se dispone el cese de don Benigno Valdés Díaz como Consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Real Decreto 578/2020, de 16 de junio, por el que se dispone el cese de don Josep María Guinart Solá como Consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Real Decreto 579/2020, de 16 de junio, por el que se dispone el cese de doña Clotilde de la Higuera González como Consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Real Decreto 580/2020, de 16 de junio, por el que se nombra Presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a doña Cani Fernández Vicién.
Real Decreto 581/2020, de 16 de junio, por el que se nombra Vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a don Ángel Torres Torres.
Real Decreto 582/2020, de 16 de junio, por el que se nombra Consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a don Carlos Aguilar Paredes.
Real Decreto 583/2020, de 16 de junio, por el que se nombra Consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a don Josep Maria Salas Prat.
Real Decreto 584/2020, de 16 de junio, por el que se nombra Consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a doña Pilar Sánchez Núñez.
Resolución de 8 de junio de 2020, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.
Resolución de 3 de junio de 2020, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Immaculada Massana Hugas.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid