Contingut no disponible en català
Decreto 1152/1961, de 6 de julio, por el que se prórroga por seis meses la suspensión del Impuesto sobre la fundación del general sobre el Gasto para el plomo.
Orden de 22 de junio de 1961 por la que se regula la prestación de la fianza necesaria para acudir a las licitaciones.
Decreto 1153/1961, de 22 de junio, por el que se crea la especialidad de «Radiología y Electrología» en los estudios de Ayudantes Técnicos Sanitarios.
Decreto 1154/1961, de 22 de junio, sobre permanencia de los Profesores numerarios de Institutos en sus destinos.
Orden de 5 de julio de 1961 por la que se disponen ascensos reglamentarios en el Cuerpo de Estadísticos Facultativos, por jubilación de don Julio Montorio Lahuerta.
Orden de 5 de julio de 1961 por la que se nombra a los Médicos Puericultores que se citan para el Servicio Sanitario de la Provincia de Sahara.
Orden de 6 de julio de 1961 por la que se nombra al personal que se cita para la Primera Compañía Móvil de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial
Orden de 7 de julio de 1961 por la que se resuelve el concurso de destinos convocado entre los funcionarios del Servicio de Interpretación de Arabe y Bereber.
Orden de 10 de julio de 1961 por la que se nombra al Guardia Conductor don Máximo Moreno López para una vacante de su clase y especialidad en la Segunda Compañía Móvil de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Orden de 11 de julio de 1961 por la que se dispone el ascenso de don José Luis Muñoz Ramos.
Orden de 11 de julio de 1961 por la que se disponen ascensos en la Escala Técnica del Cuerpo General Administrativo de Africa Española.
Orden de 11 de julio de 1961 por la que causa baja en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles el personal que se relaciona.
Orden de 11 de julio de 1961 por la que se otorgan destinos de adjudicación directa en empresas de carácter privado al personal que se relaciona.
Orden de 12 de julio de 1961 por la que se adjudican, con carácter provisional, dos vacantes de Auxiliares administrativos de la C. A. M. P. S. A a personal de la Agrupación Temporal Militar.
Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se declara jubilado al Topógrafo Ayudante Mayor de Geografía y Catastro don Avelino Villacañas Justo, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas por la que se dispone la vuelta al servicio activo de don Florián José Díaz Núñez, Jefe de Administración de primera clase, con ascenso en comisión, del Cuerpo de Taquígrafos Mecanógrafos de esta Dirección General.
Decreto 1155/1961, de 6 de julio, por el que se nombra para el cargo de Vocal del Consejo Superior de Acción Social al Intendente de Ejército en situación de reserva, don Adolfo Meléndez Cadalso.
Decreto 1156/1961, de 6 de julio, por el que se nombra para el cargo de Director de la Academia General Militar al General de Brigada de Infantería don Eduardo de Madariaga Rodríguez.
Decreto 1157/1961, de 6 de julio, por el que se nombra para el cargo de Subinspector de la Octava Región Militar y Gobernador Militar de La Coruña al General de División don Luis Angulo Tejada.
Decreto 1158/1961, de 6 de julio, por el que se asciende al empleo de General Inspector del Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada al General Subinspector don Enrique Dublang Tolosana.
Resolución de la Subsecretaría en el concurso, en turno ordinario de antigüedad, entre funcionarios sanitarios procedentes de Marruecos.
Decreto 1159/1961, de 6 de julio, por el que se dispone el cese de don Luis Zancón Aldalur como representante del Ministerio del Ejército en el Consejo Superior de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, agradeciéndole los servicios prestados.
Decreto 1160/1961, de 6 de julio, por el que se nombra a don Domingo Berrio Indart representante del Ministerio del Ejército en el Consejo Superior de Ferrocarriles y Transportes por Carretera.
Resolución de la Subsecretaría por la que se da cuenta de haber sido jubilado, a su instancia, don Fernando Corral y Alvarez Neira, Jefe superior del Cuerpo de Administración Civil de este Departamento.
Orden de 27 de mayo de 1961 por la que se nombra Vocal de la Comisión Central de los Estudios de Ayudantes Técnicos Sanitarios a don Federico Olivera Quesada, en representación de la Sección de Practicantes.
Orden de 14 de junio de 1961 referente al Catedrático de Universidad don Fernando González Núñez.
Orden de 21 de junio de 1961 por la que cesa en el cargo de Habilitado del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Vera el Profesor del mismo don Antonio Gallardo Céspedes.
Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas por la que se asciende a la primera categoría a doña Angustias Gallardo Sevillano Profesora numeraria de la Escuela de Comercio de Málaga.
Orden de 26 de junio de 1961 por la que se convoca concurso-oposición para proveer dos plazas de Profesores adjuntos, vacantes en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Universitaria referente a los opositores a la cátedra de «Derecho Administrativo» de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid.
Resolución de la Universidad de Valladolid por la que se designan los Tribunales del concurso-oposición a plazas de Médicos internos de la Facultad de Medicina.
Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid por la que se publica relación de aspirantes a dos plazas de Licenciados internos del Departamento de Patología Quirúrgica y se designa el Tribunal.
Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza por la que se designan los Tribunales del concurso-oposición a plazas de Médicos internos pensionados.
Orden de 7 de junio de 1961 por la que se nombra Tribunal para juzgar los exámenes que habiliten a ejercer la profesión libre de Guías-intérpretes insulares de Turismo en Ibiza, convocadas por Orden de 21 de noviembre de 1960.
Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se convoca concurso de méritos para la provisión en propiedad de la plaza de Ayudante de Ingeniero de Caminos municipal.
Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se convoca concurso de méritos para la provisión en propiedad de la plaza de Viceinterventor.
Decreto 1161/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Encomienda sencilla de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas a don Ventura Padilla Milagro, don Manuel Prieto López y don Enrique Navarro Castillo.
Decreto 1162/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Encomienda con Placa de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas a don Emilio Romero Gómez.
Decreto 1163/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas a don Jesús López Cancio.
Decreto 1164/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Medalla de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas a don David Alonso Lozano y otros.
Decreto 1165/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Encomienda sencilla de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas a don Juan José Bilbao Arriaga y otros.
Decreto 1166/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Encomienda con Placa de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas a don José Utrera Molina y otros.
Decreto 1167/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al excelentísimo señor don Camilo Alonso Vega.
Decreto 1168/1961, de 18 de julio, por el que se concede a título póstumo la Orden de Africa, con la categoría de Gran Oficial, a don Eduardo Lomo Godoy.
Decreto 1169/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Orden de Africa, con la categoría de Gran Oficial a don José María Revuelta Prieto.
Decreto 1170/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Orden de Africa, con categoría de Gran Oficial, a don Alvaro Rodrigues da Silva Tavares.
Decreto 1171/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Orden de Africa, con la categoría de Oficial, a don Eduardo Llansola Zaragoza, don Guillermo Raga Viso, don Enrique Izquierdo Correa, don Luis Muñoz Cebrián, Sido Abderrahaman Hasan Fadel, Sidi Uld Emboiric Uld Buanna, Sidi Ahamed Baba Uld Hase-Na Uld Baba, Sidi Mohammed Chej Uld Ahamed Ali Uld Beiba, don Jorge Tobileri Mpote, don Faustino Epalepale Martínez, Chej Mhamud Uld Mahyub Uld Suilem, y don Julio Augusto Pessoa Carvalho Simoes.
Decreto 1172/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Orden de Africa, con la categoría de Gran Oficial, a don Antonio Miguel Monteiro Liborio.
Decreto 1173/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Orden de Africa, con la categoría de Comendador con placa, a don José Luis Cebrián Bonet.
Decreto 1174/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Orden de Africa, con la categoría de Comendador, a don José Luis Gómez Tello, don Vicente Ibáñez Navarro, don José Lladó Lara, don Edmundo Voigt Dick, don Agustín Muñoz Vázquez, don Manuel Sánchez Vidal, don Antonio Cazalla Morales y don Jaime Ramírez Togores.
Decreto 1175/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Orden de Africa, con la categoría de Medalla de Plata, a don Cayetano Luján Medina, don Ignacio Díaz Padrón, don Manuel López González, Sidi Abdel-lah Mequi Abdel-lah, Sidi Dua Uld Nayem Uld Erguibi y Sidi Hamuadi Ben Ahamed Ben Hamuadi
Resolución de la Junta Regional de Adquisiciones y Enajenaciones de Baleares por la que se anuncia subasta para la enajenación de harinillas, salvados y restos de limpia.
Resolución de la Junta Regional de Adquisiciones y Enajenaciones de la IV Región Militar por la que se anuncia subasta para la venta del material que se cita.
Resolución de la Fábrica Nacional de Pólvoras de Murcia por la que se anuncia subasta para la adquisición de ácidos nítrico y sulfúrico, algodón, leña, maderas y óleum.
Resolución del Laboratorio Químico Central de Armamento por la que se anuncia subasta para la adquisición de carbón.
Resolución de la Jefatura de Servicios Económicos del Arsenal de La Carraca por la que se anuncia concurso para la «Adquisición de un puente-grúa para el Taller de Armería del Ramo de Artillería de este Arsenal».
Resolución de la Dirección General de Tributos Especiales por la que se hace pública la autorización concedida para la celebración de las tómbolas de caridad exentas de pago del impuesto que se citan.
Orden de 6 de julio de 1961 por la que se crea una plaza de Ingeniero en la Dirección General de Puertos y Señales Marítima y se amortiza otra de Ingeniero auxiliar en los Servicios centrales de la C. A. O. S. P. E.
Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera sobre cambios de titularidad de la concesión del servicio público regular de transporte de viajeros por carretera entre Guadalajara y Valdepeñas de la Sierra (Guadalajara).
Resolución de la Delegación del Gobierno en el Canal de Isabel II por la que se anuncia subasta para la enajenación de unas parcelas.
Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera sobre cambios de titularidad de la concesión del servicio público regular de transporte de viajeros por carretera entre Orense a Orense, con hijuelas de Orense-Trasalva por Cabanca y Trasalva a Quintela por Palmés (Orense).
Resolución de la Jefatura de Obras Públicas de Badajoz por la que se señala lugar, fecha y hora para el levantamiento del acta previa a la ocupación de las fincas que se citan, afectadas por las obras de la carretera C-426, de Miajadas a Don Benito. Acondicionamiento a carretera comarcal. Fase I. Restablecimiento de paso. Término municipal de Don Benito.
Resolución de la Jefatura de Obras Públicas de Soria por la que se declara la necesidad de la ocupación de las fincas que se citan.
Orden de 19 de junio de 1961 por la que se declaran de «interés social» las obras para la construcción de un edificio con destino a Colegio de Enseñanza Media en Torrijos (Toledo).
Orden de 7 de julio de 1961 por la que se inscriben en el Registro Oficial a las Cooperativas que se relacionan.
Resolución de la Dirección General de Previsión por la que se aprueban los nuevos Estatutos y Reglamento de la Entidad denominada «Asociación Musical de Auxilios Mutuos», domiciliada en Madrid.
Resolución de la Dirección General de Previsión por la que se aprueba el Reglamento por la que habrá de regirse la entidad denominada Caja de Socorros de Previsión para Productores de «Elorriaga Industria Eléctrica, S. A.», domiciliada en Deusto (Bilbao).
Resolución de la Dirección General de Previsión por la que se aprueba el Reglamento de la entidad denominada «Hermandad de Mayá de Moncal», domiciliada en Mayá de Moncal (Gerona).
Orden de 10 de julio de 1961 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada por el Tribunal Supremo.
Decreto 1176/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola a don Francisco Díaz de Arcaya y Miravete.
Decreto 1177/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola a don José Benito Barrachina.
Decreto 1178/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola a don Teodoro Arriola y Calleja.
Orden de 5 de julio de 1961 por la que se aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la finca «Lote de las Mateas», situado en el término municipal de El Almendro (Huelva).
Orden de 5 de julio de 1961 por la que se aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la finca «Abadía de Retuerta», situada en el término municipal de Sardón del Duero (Valladolid).
Orden de 10 de julio de 1961 por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal del Valle de Abdalajis, provincia de Málaga.
Orden de 18 de julio de 1961 por la que se concede la Encomienda de Número de la Orden Civil del Mérito Agrícola a los señores que se indican.
Orden de 18 de julio de 1961 por la que se concede el ingreso en la Orden Civil del Mérito Agrícola, con la categoría de Comendador de Número, a los señores que se citan.
Orden de 18 de julio de 1961 por la que se concede la Encomienda Ordinaria de la Orden Civil del Mérito Agrícola a los señores que se expresan.
Orden de 18 de julio de 1961 por la que se concede el ingreso en la Orden Civil del Mérito Agrícola, con la categoría de Comendador Ordinario, a los señores que se citan.
Orden de 18 de julio de 1961 por la que se concede el ingreso en la Orden Civil del Mérito Agrícola, con la categoría de Caballero Cruz Sencilla, a los señores que se mencionan.
Resolución de la Subdirección de Obras y Proyectos del Instituto Nacional de Colonización por la que se convoca subastas pública para la contratación de las obras de «construcción de centro cooperativo, gallineros, cochiqueras, silos, cámara cimotérmica, saneamiento de corrales e impermeabilización de muros en el pueblo de Bárcena del Caudillo, en la zona regable del Bierzo (León)».
Resolución de la Junta Central de Adquisiciones y Enajenaciones por la que se anuncia concurso para la adquisición de material para el Servicio de Sanidad.
Resolución del Parque de Intendencia de la Zona Aérea de Baleares por la que se anuncia subasta para la venta de ropa de vestuario.
Resolución de la Subdirección de Obras y Proyectos del Instituto Nacional de Colonización por la que se convoca subastas pública para la contratación de las obras de construcción de tuberías, redes de acequias, caminos, torre de carga y puente-acueducto para la puesta en riego de la finca «Masía de Cortichelles» (Turia-Valencia).
Cambios publicados.
Resolución de la Dirección General de Urbanismo por la que se transcribe relación de asuntos sometidos al excelentísimo señor Ministro de la Vivienda con esta fecha, a propuesta del ilustrísimo señor Director general, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Régimen del Suelo, de 12 de mayo de 1956, y Decretos de 28 de junio de 1957 y 26 de noviembre de 1959, con indicación de la resolución recaída en cada caso.
Resolución de la Gerencia de Urbanización por la que se anuncian subastas de las obras de urbanización de los polígonos «Nuestra Señora de Gracia», de Puertollano (Ciudad Real); «Acceso de Baeza», de Linares (Jaén), y «Riaño», de Langreo (Asturias).
Decreto 1179/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros a Monseñor Doctor don Casimiro Morcillo, Arzobispo de Zaragoza.
Decreto 1180/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros a la excelentísima señora doña Mercedes Sanz Bachiller.
Decreto 1181/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al excelentísimo señor don Emilio Romero Gómez.
Decreto 1182/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al excelentísimo señor don Antonio Halcón Vicent.
Decreto 1183/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al excelentísimo señor don Félix Escalas Chameni.
Decreto 1184/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al excelentísimo señor don Alberto Fernández Galar.
Decreto 1185/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al excelentísimo señor don Juan Victoriano Barquero y Barquero.
Decreto 1186/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al excelentísimo señor don Antonio García Rodríguez Acosta.
Resolución de la Diputación Provincial de Madrid por la que se convoca concurso para contratar la ejecución de las obras de impermeabilización de terrazas sobre las salas 35,36 y 37 y sus dependencias en el Hospital Provincial.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid