Orden de 5 de julio de 1961 por la que se disponen ascensos reglamentarios en el Cuerpo de Estadísticos Facultativos, por jubilación de don Julio Montorio Lahuerta.
Orden de 5 de julio de 1961 por la que se nombra a los Médicos Puericultores que se citan para el Servicio Sanitario de la Provincia de Sahara.
Orden de 6 de julio de 1961 por la que se nombra al personal que se cita para la Primera Compañía Móvil de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial
Orden de 7 de julio de 1961 por la que se resuelve el concurso de destinos convocado entre los funcionarios del Servicio de Interpretación de Arabe y Bereber.
Orden de 10 de julio de 1961 por la que se nombra al Guardia Conductor don Máximo Moreno López para una vacante de su clase y especialidad en la Segunda Compañía Móvil de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Orden de 11 de julio de 1961 por la que se dispone el ascenso de don José Luis Muñoz Ramos.
Orden de 11 de julio de 1961 por la que se disponen ascensos en la Escala Técnica del Cuerpo General Administrativo de Africa Española.
Orden de 11 de julio de 1961 por la que causa baja en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles el personal que se relaciona.
Orden de 11 de julio de 1961 por la que se otorgan destinos de adjudicación directa en empresas de carácter privado al personal que se relaciona.
Orden de 12 de julio de 1961 por la que se adjudican, con carácter provisional, dos vacantes de Auxiliares administrativos de la C. A. M. P. S. A a personal de la Agrupación Temporal Militar.
Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se declara jubilado al Topógrafo Ayudante Mayor de Geografía y Catastro don Avelino Villacañas Justo, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas por la que se dispone la vuelta al servicio activo de don Florián José Díaz Núñez, Jefe de Administración de primera clase, con ascenso en comisión, del Cuerpo de Taquígrafos Mecanógrafos de esta Dirección General.
Decreto 1155/1961, de 6 de julio, por el que se nombra para el cargo de Vocal del Consejo Superior de Acción Social al Intendente de Ejército en situación de reserva, don Adolfo Meléndez Cadalso.
Decreto 1156/1961, de 6 de julio, por el que se nombra para el cargo de Director de la Academia General Militar al General de Brigada de Infantería don Eduardo de Madariaga Rodríguez.
Decreto 1157/1961, de 6 de julio, por el que se nombra para el cargo de Subinspector de la Octava Región Militar y Gobernador Militar de La Coruña al General de División don Luis Angulo Tejada.
Decreto 1158/1961, de 6 de julio, por el que se asciende al empleo de General Inspector del Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada al General Subinspector don Enrique Dublang Tolosana.
Resolución de la Subsecretaría en el concurso, en turno ordinario de antigüedad, entre funcionarios sanitarios procedentes de Marruecos.
Decreto 1159/1961, de 6 de julio, por el que se dispone el cese de don Luis Zancón Aldalur como representante del Ministerio del Ejército en el Consejo Superior de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, agradeciéndole los servicios prestados.
Decreto 1160/1961, de 6 de julio, por el que se nombra a don Domingo Berrio Indart representante del Ministerio del Ejército en el Consejo Superior de Ferrocarriles y Transportes por Carretera.
Resolución de la Subsecretaría por la que se da cuenta de haber sido jubilado, a su instancia, don Fernando Corral y Alvarez Neira, Jefe superior del Cuerpo de Administración Civil de este Departamento.
Orden de 27 de mayo de 1961 por la que se nombra Vocal de la Comisión Central de los Estudios de Ayudantes Técnicos Sanitarios a don Federico Olivera Quesada, en representación de la Sección de Practicantes.
Orden de 14 de junio de 1961 referente al Catedrático de Universidad don Fernando González Núñez.
Orden de 21 de junio de 1961 por la que cesa en el cargo de Habilitado del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Vera el Profesor del mismo don Antonio Gallardo Céspedes.
Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas por la que se asciende a la primera categoría a doña Angustias Gallardo Sevillano Profesora numeraria de la Escuela de Comercio de Málaga.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid