Contingut no disponible en valencià
Real Decreto 1217/1981, de 10 de abril, para el fomento de la producción hidroeléctrica en pequeñas centrales.
Real Decreto 1118/1981, de 24 de abril, sobre traspaso de competencias, funciones y servicios a la Junta de Andalucía en materia de Sanidad. (Continuación.)
Real Decreto 1218/1981, de 5 de junio, sobre extensión del servicio público telefónico en el medio rural.
Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo. (Continuación.)
Corrección de erratas del Real Decreto 1012/1981, de 22 de mayo, sobre cobro indistinto de premios en las Administraciones de Loterías.
Orden de 30 de mayo de 1981 por la que se modifican los artículos 31 y 32 del Estatuto de Personal del extinguido Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo, aprobado por Orden de 11 de octubre de 1971.
Orden de 8 de junio de 1981 por la que se modifica la disposición transitoria decimosexta del Estatuto de Personal del extinguido Mutualismo Laboral, aprobado por Orden de 30 de marzo de 1977.
Orden de 1 de junio de 1981 sobre norma de calidad para el comercio exterior de manzana y pera.
Resolución de 1 de junio de 1981, de la Dirección General de Exportación, por la que se dictan disposiciones complementarias a la norma de calidad para el comercio exterior de manzana y pera relativas a la exportación de manzanas.
Resolución de 1 de junio de 1981, de la Dirección General de Exportación, por la que se dictan disposiciones complementarias a la norma de calidad para el comercio exterior de manzana y pera relativas a la exportación de peras.
Orden de 12 de mayo de 1981, por la que se nombra funcionario de la Escala Administrativa del Cuerpo a Extinguir de Personal procedente de Organismos Autónomos Suprimidos a don Julián Fernández Abad.
Orden de 12 de mayo de 1981 por la que se nombra funcionaria del Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Estado a doña Teresa Vargas Lorenzo.
Resolución de 18 de mayo de 1981, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se concede la excedencia voluntaria, especialmente cualificada por razón de enfermedad, al Notario de Alicante don Narciso Alonso Sanz.
Orden de 28 de mayo de 1981 por la que se nombra a doña María Magdalena Sánchez Sierra, Consejero Asesor de la Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia en Badajoz.
Orden de 15 de junio de 1981 por la que se nombra Maestro de Taller de Escuelas de Maestría Industrial a los opositores que han superado las fases de la oposición libre convocada por Orden de 15 de febrero de 1980.
Orden 361/90023/1981 de 3 de junio por la que se hacen públicos los resultados del concurso-oposición para el nombramiento de Caballeros Alumnos de la VIII promoción de la Academia General Básica de Suboficiales, anunciado por Orden de 25 de septiembre de 1980.
Orden de 19 de junio de 1981 por la que se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, en los turnos libre y restringidos, de la oposición para ingreso en el Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, especialidad de Gestión y Liquidación, convocada por Orden de 10 de febrero de 1981.
Orden de 10 de junio de 1981 por la que se convoca concurso para provisión de puestos de trabajo vacantes correspondientes al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Orden de 12 de junio de 1981 por la que se anula el nombramiento de don Arnaldo Martínez Calvo como Vocal titular del Tribunal número 4 de «Geografía e Historia», turno libre.
Orden de 12 de junio de 1981 por la que se anula el nombramiento de don Luis Rejas Rey como Vocal número 3 del Tribunal número 1 de «Lengua y Literatura», turno libre.
Corrección de errores de la Orden de 11 de mayo de 1981 por la que se convoca concurso público, en régimen de comisión de servicio, con duración no superior a tres años, prorrogables por otros tres, las plazas en el Centro Piloto «El Cabañal», de Valencia.
Corrección de erratas de la Orden de 22 de mayo de 1981 por la que se declaran desiertos los concursos de traslado anunciados para la provisión de las cátedras de Universidad que se indican.
Corrección de erratas de la Orden de 22 de mayo de 1981 por la que se convocan a concurso de acceso las cátedras de Universidad que se indican.
Resolución de 29 de mayo de 1981, del Ayuntamiento de Arteijo, referente a la oposición para proveer en propiedad una plaza de Auxiliar de Administración General.
Resolución de 11 de junio de 1981, del Ayuntamiento de Calasparra, referente a la oposición para provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar de Administración General.
Resolución de 12 de junio de 1981, del Ayuntamiento de Cartagena, referente a la oposición para proveer una plaza de Archivero-Bibliotecario.
Resolución de 12 de junio de 1981, del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, referente a la oposición para cubrir una plaza de Arquitecto Técnico o Aparejador.
Resolución de 17 de junio de 1981, de la Diputación Foral del Señorío de Vizcaya, referente a la oposición en turno libre para el ingreso como funcionario de carrera en el grupo de Administración General, subgrupo de Técnico.
Resolución de 17 de junio 1981, de la Diputación Foral del Señorío de Vizcaya, referente a la oposición en turno libre para el ingreso como funcionario de carrera en el grupo de Administración Especial, subgrupo de Técnicos, clase Técnicos superiores, especialidad Ciencias Económicas.
Real Decreto 1219/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III a don Pedro Sainz Rodríguez.
Real Decreto 1220/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a los señores que se citan.
Real Decreto 1221/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a los señores que se citan.
Real Decreto 1222/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a los señores que se citan.
Real Decreto 1223/1981, de 24 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a los señores que se citan.
Real Decreto 1224/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a los señores que se mencionan.
Real Decreto 1225/1981, de 24 de junio, por el que se otorga el título de Marqués de Salobreña a don Andrés Segovia Torres.
Real Decreto 1226/1981, de 24 de junio, por el que se otorga el título de Marqués de Bradomín a don Carlos Luis del Valle-Inclán y Blanco.
Orden de 19 de mayo de 1981 por la que se dispone la puesta en funcionamiento de diversos Juzgados.
Real Decreto 1227/1981, de 23 de junio, por e que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al excelentísimo señor Teniente General del Estado Mayor General del Ejército del Aire don Emiliano Barañano Martínez.
Real Decreto 1228/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al excelentísimo señor General de División del Estado Mayor General del Ejército don Manuel González Fuster.
Real Decreto 1229/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al excelentísimo señor General de División del Ejército don Manuel Vallespín González-Valdés.
Real Decreto 1230/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al excelentísimo señor General de División del Ejército don Ramón de Ascanio y Togores.
Real Decreto 1231/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al excelentísimo señor General de División del Ejército don Bienvenido Barrios Rueda.
Real Decreto 1232/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al excelentísimo señor General de Brigada de Infantería del Ejército don José Arrazola de Cárdenas.
Real Decreto 1233/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al excelentísimo señor General de Brigada de Infantería del Ejército don Felipe Chica Bernal.
Real Decreto 1234/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al excelentísimo señor General de Brigada de Infantería del Ejército don Juan Coll de San Simón.
Real Decreto 1235/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al excelentísimo señor General Intendente del Ejército don Alfonso Prada Jiménez.
Real Decreto 1236/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al excelentísimo señor General Intendente del Ejército don Rafael Muñoz de Azpizua.
Real Decreto 1237/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Vicealmirante don Jesús Díaz del Río y González Aller.
Real Decreto 1238/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, al excelentísimo señor Vicealmirante don Francisco Gil de Sola Caballero.
Real Decreto 1239/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, al excelentísimo señor General de División del Estado Mayor General del Ejército del Aire don Juan de Cara Vilar.
Real Decreto 1240/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, al excelentísimo señor General de División de Infantería de Marina don Miguel Yaguez y de Sobrino.
Real Decreto 1241/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, al excelentísimo señor General de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, don Antonio García-Fontecha Mato.
Real Decreto 1242/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, al excelentísimo señor Intendente de la Armada, don Alejandro Gómez Fajardo.
Real Decreto 1243/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco al excelentísimo señor Almirante don Faustino Rubalcaba Troncoso.
Real Decreto 1244/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al excelentísimo señor General de División del Estado Mayor General del Ejército del Aire don Antonio Arias Alonso.
Real Decreto 1245/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al excelentísimo señor General de Brigada del Arma de Aviación, Escala de Tierra, don Pedro Lacalle Orellana.
Real Decreto 1246/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al excelentísimo señor General de Brigada del Arma de Aviación, Escala de Tropas y Servicios, don José Ramón García-García.
Real Decreto 1247/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al excelentísimo señor Consejero Togado del Cuerpo Jurídico del Aire don Juan Luis Fernández de Mesa Montijano.
Orden número 92/1981, de 12 de junio, por la que se señala la zona de seguridad de la Zona Técnica del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4, en Rosas (Gerona).
Resolución de 5 de mayo de 1981, de la Dirección General del Tesoro, por la que se concede la autorización número 267 a la Caja Rural Provincial de Burgos para la apertura de cuentas registradas de recaudación de tributos.
Resolución de 26 de mayo de 1981, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se hacen públicos los «Resúmenes del movimiento y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Presupuesto y de sus modificaciones», correspondientes al mes de noviembre de 1980.
Real Decreto 1248/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Víctor García Hoz.
Real Decreto 1249/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, en su sección especial «Al Mérito Docente», a los Profesores que se mencionan.
Real Decreto 1250/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia a los señores que se relacionan.
Real Decreto 1251/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a don Manuel Varela Uña.
Resolución de 18 de septiembre de 1980, de la Delegación Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de 18 de septiembre de 1980, de la Delegación Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.
Real Decreto 1252/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Agrícola a los señores que se relacionan.
Real Decreto 1253/1981, de 23 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Agrícola al señor Antonio José Baptista Cardoso e Cunha.
Resolución de 6 de junio de 1981, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se convocan las «II Demostración Internacional de Laboreo Mecanizado con Grandes Equipos» y «VIII Demostración Internacional de Despedregado con Elementos Mecanizados».
Resolución de 13 de abril de 1981, de la Dirección General de Política Arancelaria e Importación, que aprueba la autorización particular por la que se otorgan los beneficios de fabricación mixta a la Empresa «La Maquinista Terrestre y Marítima, S. A.», para la construcción de una caldera de vapor de 550 MW., con destino a la central térmica de Aboño (P. A. 84.01-C-I-c).
Resolución de 22 de abril de 1981, de la Dirección General de Política Arancelaria e Importación por la que se prorroga la autorización particular otorgada a la Empresa «Equipos Nucleares, Sociedad Anónima», para la fabricación mixta de una vasija para el reactor nuclear de agua ligera a presión del grupo II de la central nuclear de Vandellós.
Cambios oficiales del día 23 de junio de 1981.
Resolución de 15 de junio de 1981, de la Segunda Jefatura Zonal de Construcción de Transportes Terrestres de la Dirección General de Infraestructura del Transporte, por la que se señala fecha para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente de expropiación de urgencia motivado por las obras del «Proyecto de infraestructura para doble vía entre Cabañal y Puzol, de la línea de Valencia-Tarragona», términos municipales de Foyos y Albalat dels Sorells (Valencia).
Resolución de 15 de junio de 1981, de la Segunda Jefatura Zonal de Construcción de Transportes Terrestres de la Dirección General de Infraestructura del Transporte, por la que se señala fecha para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente de expropiación de urgencia motivado por las obras del «Proyecto de infraestructura para doble vía entre Sagunto y Castellón», términos municipales de Cuartell y Benavites (Valencia).
Resolución de 30 de mayo de 1981, de Ayuntamiento de Santander, por la que se señalan fechas para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras que se citan.
Resolución de 17 de junio de 1981, del Ayuntamiento de Soria, por la que se señala fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas que se citan.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Resolución de 9 de junio de 1981, de la Viceconsejería de Educación del Gobierno Vasco, sobre sorteo de Vocales para la constitución del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos de Catedráticos Numerarios de Bachillerato y Profesores Agregados de Bachillerato.
Resolución de 27 de abril de 1981, del Servicio de Industria de Pontevedra de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza el establecimiento de una red de distribución en B. T. desde el C. T. de Areiña (Ayuntamiento de Gondomar y Nigrán).
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
Otros anuncios
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid