Real Decreto 3144/1981, de 28 de diciembre, por el que se dispone que el General de Brigada de Infantería don Leandro Blanco González pase al grupo de «Destino de Arma o Cuerpo».
Real Decreto 3145/1981, de 28 de diciembre, por el que se dispone que el General Intendente del Ejército don Isidro Heredia Martínez de Marañón pase a la situación de Reserva Activa.
Orden 111/02777/1981, de 18 de diciembre, por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo General Administrativo a doña María del Rosario Alonso Arranz.
Orden de 22 de septiembre de 1981 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Citología e Histología vegetal y animal» de la Facultad de Biología de la Universidad de León a don Agustín Gregorio Zapata González.
Orden de 2 de octubre de 1981 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Algebra» de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona a doña Pilar Bayer Isant.
Orden de 2 de octubre de 1981 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Algebra» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Murcia a don José Luis Gómez Pardo.
Orden de 2 de octubre de 1981 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Algebra» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga a don Pedro Menal Brufal.
Orden de 5 de octubre de 1981 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Topología» de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona a don Manuel Castellet Solanas.
Orden de 7 de octubre de 1981 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Filosofía de la Naturaleza» de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona a don José María Petit Sulla.
Orden de 20 de octubre de 1981 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Física general» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga a don Félix Vidal Costa.
Orden de 20 de octubre de 1981 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Física general» de la Facultad de Ciencias de Badajoz de la Universidad de Extremadura a don José Fernando Peraza Hernández.
Orden de 23 de octubre de 1981 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Paleografía y Diplomática» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona a don Manuel Mundo Marcet.
Orden de 23 de octubre de 1981 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Paleografía y Diplomática» de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia a don José Trenchs y Odena.
Orden de 18 de diciembre de 1981 sobre declaración de caducidad del nombramiento de Agente de Cambio y Bolsa de Barcelona, por jubilación por edad del señor Borrel Sensat.
Orden de 17 de diciembre de 1981 por la que se dispone el cese como Jefe del Gabinete del Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones de don Fernando Garro Carballo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid