Orden de 29 de abril de 1986 por la que se resuelve el concurso especial para cubrir vacantes, por el sistema de libre designación, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convocado por Orden de 17 de diciembre de 1985.
Corrección de errores de la Resolución de 11 de febrero de 1986, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado a los funcionarios del Cuerpo General Auxiliar de la Administración Militar, integrado en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.
Orden de 23 de abril de 1986 por la que se resuelve concurso para provisión de vacantes en la Carrera Fiscal.
Corrección de errores del Real Decreto 673/1986, de 21 de marzo, por el que se cesa como Vocal del Tribunal Económico-Administrativo Central a don Rafael Ardizone y Cánovas del Castillo.
Corrección de errores del Real Decreto 674/1986, de 21 de marzo, por el que se nombra Vocal del Tribunal Económico-Administrativo Central a don Jaime Trebolle Fernández.
Orden de 16 de abril de 1986 sobre declaración de jubilación y de caducidad del derecho al ejercicio de la profesión de Corredor Colegiado de Comercio de Vigo de don Francisco Viñas Núñez, en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 de diciembre.
Orden de 18 de abril de 1986 por la que se resuelve el concurso de traslados sobre Profesores agregados de Bachillerato convocado por Orden de 21 de octubre de 1985. (Continuación.).
Resolución de 10 de marzo de 1986, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, por la que se designa personal para proveer determinados puestos de Facultativos Especialistas pertenecientes a los Servicios Jerarquizados de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Resolución de 28 de abril de 1986, del Tribunal de Cuentas, por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo Especial Técnico de Censores Letrados y Contables al servicio de dicho Tribunal.
Real Decreto 850/1986, de 16 de abril, por el que se ratifica en el cargo de Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a don Francisco Pera Verdaguer.
Real Decreto 851/1986, de 16 de abril, por el que se ratifica en el cargo de Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo a don Angel Escudero del Corral.
Orden de 18 de abril de 1986 por la que se declara la jubilación forzosa por haber cumplido la edad legalmente establecida de don Rafael Contreras de la Paz, Juez en situación de excedencia voluntaria.
Resolución de 12 de abril de 1986, del Ayuntamiento de Pratdip, por la que se hace público el nombramiento de funcionario de esta Corporación.
Resolución de 21 de abril de 1986, del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 2 de abril de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Román Vicente Asencio García Profesor titular del área de «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras» de dicha Universidad.
Resolución de 2 de abril de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José María Rodríguez García Profesor titular del área de «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras» de dicha Universidad.
Resolución de 2 de abril de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Pedro García-Villarrubia Moreno Profesor titular del área de «Construcciones Arquitectónicas» de dicha Universidad.
Resolución de 2 de abril de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Manuel Arenas Reina Profesor titular del área de «Expresión Gráfica en la Ingeniería» de dicha Universidad.
Resolución de 2 de abril de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Carlos Jurado Cabañes Profesor titular del área de «Mecánica de Medios Continuos y Teoria de Estructuras» de dicha Universidad.
Resolución de 2 de abril de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Gabriel Zato Recellado Profesor titular del área de «Física Aplicada» de dicha Universidad.
Resolución de 7 de abril de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Joaquín García de Martitegui Profesor titular del área de «Producción Vegetal» de dicha Universidad.
Resolución de 7 de abril de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Maria Francisca Martínez Serrano Profesora titular del área de «Matemática Aplicada» de dicha Universidad.
Resolución de 7 de abril de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan Antonio Madueño Madueño Profesor titular del área de «Ingeniería Química» de dicha Universidad.
Resolución de 7 de abril de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Ramón Conde García Profesor titular del área de «Producción Vegetal» de dicha Universidad.
Resolución de 7 de abril de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Ignacio Anta Fernández Profesor titular del área de «Matemática Aplicada» de dicha Universidad.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid