Real Decreto 1329/1994, de 10 de junio, por el que se nombra, en propiedad, Presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Badajoz a don Isidoro Sánchez Ugena.
Real Decreto 1330/1994, de 10 de junio, por el que se nombra a doña Sonia Alicia Chirinos Rivera Inspectora delegada para el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.
Real Decreto 1331/1994, de 10 de junio, por el que se nombra a doña Mercedes Moradas Blanco Inspectora delegada para el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.
Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que en aplicación del artículo 1.º de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Logroño don Rafael Asensio Mollá Cambra por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Orden de 4 de junio de 1994 por la que se hace pública la adjudicación parcial de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 13 de junio de 1994, de la Directora general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 26 de mayo, que deja sin efecto la de 11 de febrero, por la que se resolvió concurso del grupo B en el área de Inspección Financiera y Tributaria.
Resolución de 16 de junio de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dictada en sustitución de la Resolución de 11 de febrero, por la que se resuelve concurso del grupo B en el área de Inspección Financiera y Tributaria.
Resolución de 17 de junio de 1994, de la Dirección General de Seguridad, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Intervención General de la Seguridad Social), convocado a libre designación por Orden de 28 de abril.
Real Decreto 1436/1994, de 25 de junio, por el que se dispone el cese de don Miguel Angel Díaz Yubero como Secretario general de Alimentación.
Real Decreto 1437/1994, de 25 de junio, por el que se nombra a doña Regina Revilla Pedreira Secretaria general de Alimentación.
Resolución de 13 de junio de 1994, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Traductores e Intérpretes.
Real Decreto 1438/1994, de 25 de junio, por el que se dispone el cese de don José Conde Alasagasti como Subsecretario de Sanidad y Consumo.
Real Decreto 1439/1994, de 25 de junio, por el que se dispone el cese de don Jesús Adolfo Gutiérrez Morlote como Secretario general de Salud.
Real Decreto 1440/1994, de 25 de junio, por el que se dispone el cese de doña Isabel Keller Rebellón como Directora del Gabinete de la Ministra de Sanidad y Consumo.
Real Decreto 1441/1994, de 25 de junio, por el que se dispone el cese de don Javier Clavero Salvador como Director general de Relaciones Externas y Comunicación.
Real Decreto 1442/1994, de 25 de junio, por el que se dispone el cese de don José Ramón Ricoy Campo como Director general de Ordenación de la Investigación y Formación.
Real Decreto 1443/1994, de 25 de junio, por el que se dispone el cese de doña Regina Revilla Pedreira como Directora general de Farmacia y Productos Sanitarios.
Real Decreto 1444/1994, de 25 de junio, por el que se dispone el cese de don José Luis Temes Montes como Director general del Instituto Nacional de la Salud.
Real Decreto 1445/1994, de 25 de junio, por el que se dispone el cese de don José Manuel Freire Campo como Director general de la Escuela Nacional de Sanidad.
Real Decreto 1446/1994, de 25 de junio, por el que se dispone el cese de don José Borrell Andrés como Director del Instituto de Salud Carlos III.
Real Decreto 1447/1994, de 25 de junio, por el que se nombra a don José Luis Temes Montes Subsecretario de Sanidad y Consumo.
Real Decreto 1448/1994, de 25 de junio, por el que se nombra a doña Pilar González Gancedo Directora general de Farmacia y Productos Sanitarios.
Real Decreto 1449/1994, de 25 de junio, por el que se nombra a doña Carmen Martínez Aguayo Directora general del Instituto Nacional de la Salud.
Real Decreto 1450/1994, de 25 de junio, por el que se nombra a don José Ramón Ricoy Campo Director del Instituto de Salud Carlos III.
Resolución de 13 de mayo de 1994, del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de un Inspector de Servicios Municipales.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid