Orden de 31 de octubre de 1994 por la que se dispone el cese como Subdirector económico-financiero del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa a don José Enrique Alvaro López.
Orden de 3 de noviembre de 1994 por la que se dispone el cese como Subdirector general de Personal Militar de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, del General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina don Abelardo Vázquez Carrillo.
Orden de 3 de noviembre de 1994, por la que se dispone el cese como Subdirector general de Asistencia Sanitaria y Acción Social de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra don Felipe Quero Rodiles.
Orden de 31 de octubre de 1994 por la que se dispone el nombramiento como Jefe de la Intervención Delegada Territorial número 2 (Sevilla) del General de Brigada Interventor don Francisco Sánchez Blanco.
Orden de 3 de noviembre de 1994 por la que se dispone el nombramiento como Jefe del Tercio de Armada, del General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina don Abelardo Vázquez Carrillo.
Orden de 3 de noviembre de 1994 por la que se dispone el nombramiento como Subdirector general de Personal Militar de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra don Felipe Quero Rodiles.
Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Alejandro Luelmo Fernández como Subdirector general de Programación, Formación y Empleo del Departamento de Recursos Humanos.
Orden de 2 de noviembre de 1994 por la que se procede a la renovación del nombramiento de don Francisco Luis de Vera Santana como miembro del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra a don Alejandro Luelmo Fernández como Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Toledo.
Resolución de 31 de octubre de 1994, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra a doña Inmaculada Gómez Bernabéu Delegada de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Alicante.
Orden de 17 de octubre de 1994 por la que se dispone el cese de don Juan José Murillo Ramos como Director provincial de Educación y Ciencia de Teruel.
Resolución de 28 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Blanes (Girona), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 28 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Blanes (Girona), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 30 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Ripoll (Girona), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 3 de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Altea (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de dos Auxiliares de Administración General y un Oficial encargado de Cine.
Resolución de 3 de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Molvízar (Granada), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 3 de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Santa Lucía (Las Palmas), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios y la adjudicación de varias plazas de personal laboral.
Resolución de 3 de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de una Técnica de Administración Especial.
Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Diputación Provincial de Castellón, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 5 de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Ciudad Real, por la que se hace público el nombramiento de una Arquitecta y un Sargento de la Policía Local.
Resolución de 6 de octubre de 1994, de la Diputación Provincial de Ciudad Real, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios y la adjudicación de varias plazas de personal laboral.
Resolución de 6 de julio de 1994, del Ayuntamiento de Les Borges Blanques (Lleida), por la que se hace público el nombramiento de un Agente de la Policía Local.
Resolución de 6 de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén), por la que se hace público el nombramiento de dos Auxiliares de Administración General.
Resolución de 7 de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete), por la que se hace público el nombramiento de un Técnico de Administración Especial.
Resolución de 10 de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba), por la que se hace público el nombramiento de un Ordenanza (interino).
Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don José Ramón Aranda Sierra Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica».
Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Rafael Feito Alonso Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Sociología».
Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Juan Antonio García Fraile Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Teoría e Historia de la Educación».
Resolución de 14 de octubre de 1994, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña María Teresa Martínez González en el área de conocimiento de «Máquinas y Motores Térmicos», cuya plaza fue convocada por Resolución de 28 de junio de 1993.
Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don Francisco Manuel Domínguez Varela Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica».
Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora de la misma a doña Pilar López Delgado.
Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Domingo García de la Torre Rey en el área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Musical», cuya plaza fue convocada por Resolución de 28 de junio de 1993.
Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Juan Carlos Losáñez González, en el área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», cuya plaza fue convocada por Resolución de 28 de junio de 1993.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid