Resolución de 21 de diciembre de 1995, de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por la que se adjudican puestos de trabajo en la Agencia Española de Cooperación Internacional por el procedimiento de libre designación.
Orden 431/39292/1995, de 29 de diciembre, por la que se dispone el cese del Capitán de Fragata del Cuerpo General de la Armada, Escala Superior, don Germán José Medina Sánchez como Delegado de Defensa en la provincia de Vizcaya.
Orden 432/39290/1995, de 29 de diciembre, por la que se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.
Orden 432/39291/1995, de 29 de diciembre, por la que se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.
Orden 430/38001/1996, de 2 de enero, por la que se dispone el destino del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Artillería) del Ejército de Tierra don Manuel Borra Gutiérrez de Tovar al Estado Mayor Conjunto de la Defensa.
Orden 430/38000/1996, de 2 de enero, por la que se dispone el nombramiento del Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada don Joaquín Pita da Veiga Jáudenes como Jefe de la Base Naval de Rota.
Orden 430/38002/1996, de 3 de enero, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra don Luis Carvajal Raggio como General Jefe de la Brigada Paracaidista.
Orden 430/38003/1996, de 3 de enero, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Ingenieros) del Ejército de Tierra don José Antonio Gómez Sevilla, como Jefe del Estado Mayor del Mando Regional Pirenaico Occidental.
Orden de 28 de diciembre de 1995 por la que se resuelve concurso general para la provisión de puestos de trabajo en este Departamento.
Orden de 28 de diciembre de 1995 por la que se resuelve concurso general para la provisión de puestos de trabajo en este Departamento.
Orden de 15 de diciembre de 1995 por la que se resuelve concurso (referencia G4/95), para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Departamento, convocado por Orden de 2 de agosto de 1995, para funcionarios de los grupos A, B, C y D.
Resolución de 18 de diciembre de 1995, del Consejo Superior de Deportes, por la que se declara desierto el puesto de trabajo convocado para cubrir, por el sistema de libre designación, por Resolución de 10 de noviembre de 1995.
Orden de 14 de diciembre de 1995 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto convocado a libre designación por Orden de 2 de octubre de 1995.
Orden de 22 de diciembre de 1995 por la que se procede al cese y nombramiento de Vocales de la Comisión de Calificación de Películas Cinematográficas.
Resolución de 21 de noviembre de 1995, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don José Sebastián Millán Gómez en el área de conocimiento de «Economía, Sociología y Política Agraria».
Resolución de 21 de noviembre de 1995, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Enric Llurda Giménez en el área de conocimiento de «Filología Inglesa».
Resolución de 21 de noviembre de 1995, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Jesús Fullana Seguí en el área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad».
Resolución de 21 de noviembre de 1995, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña María Cristina Fernández López en el área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal».
Resolución de 21 de noviembre de 1995, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Alvaro Fernández Serrano en el área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal».
Resolución de 21 de noviembre de 1995, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña Alicia Belén García Páramo en el área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal».
Resolución de 21 de noviembre de 1995, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña Mercedes Balcells Fluviá en el área de conocimiento de «Química Orgánica».
Resolución de 21 de noviembre de 1995, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña Olga Martín Belloso en el área de conocimiento de «Tecnología de Alimentos».
Resolución de 2 de diciembre de 1995, de la Universidad Jaume I de Castellón, por la que se nombra, en virtud de concurso público, a don Juan Bisquert Mascarell, Titular de Universidad en el área de conocimiento de «Física Aplicada».
Resolución de 2 de diciembre de 1995, de la Universidad Jaume I de Castellón, por la que se nombra, en virtud de concurso público, a don Víctor Manuel Mínguez Cornelles, Titular de Universidad en el área de conocimiento de «Historia del Arte».
Resolución de 11 de diciembre de 1995, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Pablo Archel Domench Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad».
Resolución de 11 de diciembre de 1995, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María Teresa Hualde Manso Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Derecho Civil».
Resolución de 11 de diciembre de 1995, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Javier Viñes Rueda Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud Pública».
Resolución de 11 de diciembre de 1995, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María del Carmen Jarén Ceballos Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal».
Resolución de 14 de diciembre de 1995, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña Teresa Peralta Escuer en el área de conocimiento de «Derecho Romano».
Resolución de 14 de diciembre de 1995, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña Amalia Mónico Pifarré en el área de conocimiento de «Nutrición y Bromatología».
Resolución de 14 de diciembre de 1995, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña Mercedes Castillo Solsona en el área de conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario».
Resolución de 14 de diciembre de 1995, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña María Dolores Clúa Miquel en el área de conocimiento de «Derecho Mercantil».
Resolución de 14 de diciembre de 1995, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», a don Manuel Pérez Polo.
Resolución de 14 de diciembre de 1995, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria a don Alfred Agustí Farreny en el área de conocimiento de «Filología Catalana».
Resolución de 14 de diciembre de 1995, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña Astrid Ballesta Remy en el área de conocimiento de «Producción Vegetal».
Resolución de 14 de diciembre de 1995, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Xavier Flotats Ripoll en el área de conocimiento de «Tecnología del Medio Ambiente».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid