Real Decreto 508/1996, de 8 de marzo, por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida de don Luis Alvarez Fernández.
Real Decreto 602/1996, de 28 de marzo, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a don Juan Alberto Belloch Julbe.
Acuerdo de 23 de abril de 1996, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se acepta la dimisión de don Román García Varela en el cargo de Jefe del Servicio de Inspección.
Real Decreto 703/1996, de 26 de abril, por el que se dispone el cese como Director general de Administración Penitenciaria de don Martín Alberto Barciela Rodríguez.
Real Decreto 704/1996, de 26 de abril, por el que se dispone el cese como Director general de Instituciones Penitenciarias de don David Beltrán Catalá.
Real Decreto 705/1996, de 26 de abril, por el que se declara en situación de servicios especiales en la Carrera Fiscal a don David Beltrán Catalá.
Orden de 23 de abril de 1996 por la que se reingresa en la Carrera Fiscal a doña Eva Estrella Ramírez García.
Orden de 24 de abril de 1996 por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 15 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se declara desierto el concurso de traslado para la provisión de plazas de distintas categorías en la Delegación del Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).
Resolución de 25 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuelve el concurso de méritos, convocado por Resolución de 11 de marzo de 1996.
Orden 432/38324/1996, de 23 de abril, por la que se adjudica un puesto de trabajo de libre designación, declarándose desiertos los demás puestos anunciados por Orden 432/38117/1996, de 23 de febrero.
Orden de 19 de abril de 1996 por la que se hace pública la adjudicación parcial de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación (4/96).
Orden de 23 de abril de 1996 por la que se resuelve concurso específico para la provisión de un puesto de trabajo de Inspector de los Servicios en el Ministerio de Economía y Hacienda.
Orden de 16 de abril de 1996 por la que se resuelve el concurso de méritos convocado para la cobertura de puestos en el Fondo de Garantía Salarial.
Orden de 26 de marzo de 1996 por la que se resuelve el concurso específico convocado por Orden de 18 de diciembre de 1995, para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Comercio y Turismo (grupos A, B, C y D).
Orden de 26 de marzo de 1996 por la que se resuelve el concurso general convocado por Orden de 18 de diciembre de 1995 para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Comercio y Turismo (grupos A, B, C, D y E).
Resolución de 27 de marzo de 1996, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Jesús San Bernardino Coronil Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Historia Antigua», adscrita al Departamento de Historia Antigua.
Resolución de 27 de marzo de 1996, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Adoración Rueda Rueda Catedrática de Universidad del área de conocimiento de «Electrónica», adscrita al Departamento de Electrónica y Electromagnetismo.
Resolución de 2 de abril de 1996, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña María Pilar Pellejero Castillo.
Resolución de 2 de abril de 1996, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Denis Navarro.
Resolución de 2 de abril de 1996, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesores titulares de Universidad a doña María del Carmen Bayod López y don Alfredo Sánchez-Rubio García.
Resolución de 2 de abril de 1996, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Loúrdes Araujo Serna Profesora titular de Universidad del área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos».
Resolución de 2 de abril de 1996, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Carlos Hernanz Pérez.
Resolución de 3 de abril de 1996, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña María Lourdes Cadena Monllor.
Resolución de 3 de abril de 1996, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Tomás José María Escudero Escorza.
Resolución de 3 de abril de 1996, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña María Luisa Arnal Purroy.
Resolución de 8 de abril de 1996, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Historia del Arte» del Departamento de Historia del Arte a doña María del Rocío Sánchez Ameijeiras.
Resolución de 9 de abril de 1996, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Fermín Gorostiaga Acha, en el área de conocimiento de «Proyectos de Ingeniería», cuya plaza fue convocada por Resolución de 21 de septiembre de 1994.
Resolución de 9 de abril de 1996, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Carlos Enrique Birigay Ponce Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica.
Resolución de 9 de abril de 1996, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Francisco José Mora Mas, Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento de «Ingeniería Electrónica».
Resolución de 10 de abril de 1996, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la que se notifican números de Registro de Personal de diversos Profesores pertenecientes a cuerpos docentes universitarios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid