Real Decreto 1397/1996, de 7 de junio, por el que se dispone el cese de don Yago Pico de Coaña y de Valicourt como Director general de Política Exterior para Iberoamérica.
Real Decreto 1398/1996, de 7 de junio, por el que se dispone el cese de don Carlos Miranda y Elio como Embajador Representante Permanente de España en el Consejo del Atlántico Norte.
Real Decreto 1399/1996, de 7 de junio, por el que se nombra a don Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga Director general de Política Exterior para Iberoamérica.
Real Decreto 1400/1996, de 7 de junio, por el que se designa a don Francisco Javier Conde de Saro Embajador Representante Permanente de España en el Consejo del Atlántico Norte.
Real Decreto 1401/1996, de 7 de junio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don Luis Calvo Martín.
Real Decreto 1402/1996, de 7 de junio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don Antonio Blanes García.
Real Decreto 1403/1996, de 7 de junio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don José Antonio López López.
Real Decreto 1404/1996, de 7 de junio, por el que se dispone el cese del General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don Jesús del Olmo Pastor como Secretario General del Centro Superior de Información de la Defensa.
Corrección de errores de la Orden 432/38195/1996, de 14 de marzo, por la que se adjudican plazas de libre designación de Técnico, nivel 20, en la Dirección General de Servicios, Jefatura de Telecomunicaciones.
Real Decreto 1405/1996, de 7 de junio, por el que se dispone el cese de don Javier Sansa Torres como Director General de Comercio Exterior.
Real Decreto 1406/1996, de 7 de junio, por el que se dispone el cese de don Celestino Alomar Mateu como Director general de Estrategia Turística del Instituto de Turismo de España.
Real Decreto 1407/1996, de 7 de junio, por el que se dispone el cese de doña Paloma Notario Bodelón como Directora general de Promoción Turística del Instituto de Turismo de España.
Real Decreto 1408/1996, de 7 de junio, por el que se dispone el cese de don Miguel Muñiz de las Cuevas como Presidente del Instituto de Crédito Oficial.
Real Decreto 1409/1996, de 7 de junio, por el que se nombra a don Luis Carderera Soler Director general de Comercio Exterior.
Real Decreto 1410/1996, de 7 de junio, por el que se nombra a don Carlos Horno Octavio Director general del Instituto de Turismo de España.
Real Decreto 1411/1996, de 7 de junio, por el que se nombra a don Fernando Becker Zuazua Presidente del Instituto de Crédito Oficial.
Orden de 28 de mayo de 1996 por la que se nombra Directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad a doña María Rosa Sanz Cerezo.
Real Decreto 1412/1996, de 7 de junio, por el que se dispone el cese de don Fernando Palao Taboada como Presidente del ente público Puertos del Estado.
Real Decreto 1413/1996, de 7 de junio, por el que se nombra Presidente del ente público puertos del Estado a don Fernando Javier Osorio Paramo.
Real Decreto 1414/1996, de 7 de junio, por el que se nombra directora general de Programación Económica y Control Presupuestario a doña Engracia Hidalgo Tena.
Orden de 6 de junio de 1996 por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado.
Resolución de 3 de junio de 1996, de la Universidad de Salamanca, por la que se resuelve la convocatoria realizada para la provisión del puesto de trabajo de Vicegerente, por el sistema de libre designación.
Resolución de 27 de mayo de 1996, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación de uno de los puestos de trabajo convocados por el procedimiento de libre designación correspondiente a la Orden de 11 de abril de 1996.
Real Decreto 1415/1996, de 7 de junio, por el que se dispone el cese de don Víctor Pérez Pita como Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Real Decreto 1416/1996, de 7 de junio, por el que se nombra al Subsecretario de Industria y Energía, don Pedro Ferreras Diez, Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Real Decreto 1417/1996, de 7 de junio, por el que se nombra a don Félix Santamaría Díaz Director de la Escuela de Organización Industrial.
Real Decreto 1418/1996, de 7 de junio, por el que se dispone el cese de doña Beatriz Marta Morán Márquez como Directora general del Secretaríado del Gobierno del Ministerio de la Presidencia.
Real Decreto 1419/1996, de 7 de junio, por el que se nombra Director general del Secretaríado del Gobierno del Ministerio de la Presidencia a don José María Jiménez Cruz.
Resolución de 30 de mayo de 1996, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se adjudica el puesto de Secretaría, clase primera del Ayuntamiento de L?Hospitalet de Llobregat (Barcelona), por el sistema de libre designación reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Real Decreto 1420/1996, de 7 de junio, por el que se dispone el cese de don Manuel Bautista Pérez como Director general del Instituto Nacional de Meteorología.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid