Acuerdo de 16 de octubre de 1996, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial 1996/1997, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Cantabria, Castilla y León y Comunidad Valenciana.
Orden de 17 de octubre de 1996 sobre Resolución de concurso para provisión de destinos en el Ministerio Fiscal.
Orden 432/38839/1996, de 11 de octubre, por la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación.
Orden 431/38840/1996, de 18 de octubre, por la que se nombra al Coronel del Cuerpo General del Ejército del Aire, Escala Superior, don Bartolomé Quetglas Amengual, Delegado de Defensa en la provincia de Baleares (Palma de Mallorca).
Resolución 160/38841/1996, de 18 de octubre, de la Subsecretaría, por la que nombra Guardia Civil profesional a una Guardia Civil eventual.
Orden de 2 de septiembre de 1996 por la que se acuerda el nombramiento de los funcionarios que se relacionan, cuyos puestos han sufrido alguna modificación como consecuencia del cambio de estructura del Ministerio de Economía y Hacienda.
Orden de 16 de octubre de 1996 por la que se acuerda el cese como Vocal del Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros de doña Margarita González Liebmann.
Orden de 16 de octubre de 1996 por la que se nombra Vocal del Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros a don Ricardo Martínez Rico.
Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que se resuelve la convocatoria para cubrir puestos de trabajo de esta Secretaría de Estado, por el sistema de libre designación.
Orden de 30 de septiembre de 1996 por la que se acepta la renuncia presentada por don Antonio Gragera Macías, funcionario del Cuerpo de Maestros, con pérdida de todos los derechos adquiridos y causando baja en el citado Cuerpo.
Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria del área de «Paleontología» a doña María José Gil García.
Resolución de 9 de octubre de 1996, de la Universidad de Jaén, por la que se nombran funcionarios de carrera en la Escala de Programadores Informáticos de esta Universidad.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid