Orden de 21 de enero de 1997 por la que se destina a los Jueces que se mencionan como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente de dicha fecha.
Orden de 21 de enero de 1997 por la que se declara en la situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a doña Alicia Valverde Sancho.
Orden 430/38088/1997, de 27 de enero, que modifica la Orden 430/38063/1997, de 22 de enero («Boletín Oficial del Estado» número 23, del 27), en la que se nombra al General de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Carlos Gabari Lebrón como Jefe Logístico Regional y Comandante Militar de Barcelona.
Orden de 8 de enero de 1997 por la que se efectúa el nombramiento de funcionarios de carrera en el Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación del Organismo Autónomo Correos y Telégrafos, a los aspirantes aprobados en la convocatoria de 30 de noviembre de 1995.
Orden de 13 de enero de 1997 por la que se resuelve parcialmente la convocatoria, por el procedimiento de libre designación, de diversos puestos de trabajo vacantes en el Organismo Autónomo Correos y Telégrafos.
Resolución de 17 de enero de 1997, de la Secretaría de Estado de la Energía y Recursos Minerales, por la que se dispone el nombramiento de don Francisco de Asís Javier Rodríguez Mañas como Subdirector general en la Dirección de Personal y Organización del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
Orden de 16 de enero de 1997 por la que se acuerda el cese de don Eugenio Arana Ramos como Director del Servicio Provincial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado en Barcelona.
Orden de 17 de enero de 1997 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de puestos de trabajo del Departamento para su provisión por el sistema de libre designación.
Resolución de 29 de enero de 1997, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Resolución de 12 de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Culleredo (La Coruña), por la que se hace público el nombramiento de una Auxiliar de Administración General.
Resolución de 16 de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Morella (Castellón), por la que se hace público el nombramiento de una Auxiliar de Administración General.
Resolución de 17 de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Capdepera (Baleares), por la que se hace público el nombramiento de un Sargento de la Policía Local (interino).
Resolución de 17 de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Capdepera (Baleares), por la que se hace público el nombramiento de tres Policías locales (interinos).
Resolución de 17 de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Capdepera (Baleares), por la que se hace público el nombramiento de dos Policías locales (interinos).
Resolución de 18 de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Salamanca, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 19 de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Illescas (Toledo), por la que se hace público el nombramiento de una Administrativa y una Auxiliar de Administración General.
Resolución de 19 de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Vila-rodona (Tarragona), por la que se hace público el nombramiento de una Auxiliar de Administración General.
Resolución de 20 de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Las Gabias (Granada), por la que se hace público el nombramiento de tres Auxiliares de Administración General.
Resolución de 23 de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Agoncillo (La Rioja), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 23 de diciembre de 1996, del Consejo Comarcal del Gironés (Girona), por la que se hace público el nombramiento de un Asistente social y una Arquitecto técnico.
Resolución de 23 de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Pontevedra, por la que se hace público el nombramiento de un Técnico de Administración General.
Resolución de 26 de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Albuixech (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 30 de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Anchuras (Ciudad Real), por la que se hace público el nombramiento de un funcionario de Servicios Especiales, grupo E.
Resolución de 30 de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Mugardos (La Coruña), por la que se hace público el nombramiento de una Técnico informático-Contable.
Resolución de 30 de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Socuéllamos (Ciudad Real), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios y se adjudican varias plazas de personal laboral.
Resolución de 31 de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Montserrat (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de una plaza de Auxiliar de Administración General.
Resolución de 31 de diciembre de 1996, del Ayuntamiento de Montserrat (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Policía local.
Resolución de 2 de enero de 1997, del Ayuntamiento de Alpuente (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de una plaza de Auxiliar de Administración General.
Resolución de 2 de enero de 1997, del Ayuntamiento de Arnuero (Cantabria), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 2 de enero de 1997, del Ayuntamiento de Arnuero (Cantabria), por la que se hace público el nombramiento de un Peón especialista.
Resolución de 2 de enero de 1997, del Ayuntamiento de Felanitx (Baleares), por la que se hace público el nombramiento de seis Administrativos de Administración General.
Resolución de 2 de enero de 1997, del Ayuntamiento de Riotuerto (Cantabria), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo.
Resolución de 18 de diciembre de 1996, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don Ricardo Fernando Cadenas Vidal Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Dibujo», adscrita al Departamento de Arte.
Resolución de 20 de diciembre de 1996, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José Antonio Campo Santillana Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Química Inorgánica».
Resolución de 20 de diciembre de 1996, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña María del Carmen Abelenda Santa Cruz Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Biología Animal».
Resolución de 20 de diciembre de 1996, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José Alonso Fernández Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Óptica».
Resolución de 26 de diciembre de 1996, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a doña María Lourdes Royano Gutiérrez Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Filología Española».
Resolución de 26 de diciembre de 1996, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Luis Blanco Jerez Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Estomatología».
Resolución de 30 de diciembre de 1996, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad, cuyas plazas fueron convocadas por Resolución de 22 de enero de 1996.
Resolución de 2 de enero de 1997, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Pilar Sanchiz Ochoa Catedrática de Universidad, del área de conocimiento de «Antropología Social», adscrita al Departamento de Antropología Social, Sociología y Trabajo Social (actualmente Antropología Social).
Resolución de 2 de enero de 1997, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Esther Inmaculada Rodríguez Vidales Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Sociología», adscrita al Departamento de Antropología social, Sociología y Trabajo Social (actualmente Sociología y Trabajo Social).
Resolución de 2 de enero de 1997, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María del Rosario Rodríguez Díaz Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Sociología», adscrita al Departamento de Antropología Social, Sociología y Trabajo social (actualmente Sociología y Trabajo Social).
Resolución de 2 de enero de 1997, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Miguel Barón Duque Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Psicología Social», adscrito al Departamento de Psicología Social.
Resolución de 2 de enero de 1997, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Rafael Pino Mejías Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa», adscrito al Departamento de Estadística e Investigación Operativa.
Resolución de 3 de enero de 1997, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a doña Ana Barquero González Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Enfermería», adscrita al Departamento de Enfermería, Fisiología y Medicina Preventiva y Salud Pública.
Resolución de 3 de enero de 1997, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a doña María del Carmen Carrasco Acosta Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Enfermería», adscrita al Departamento de Enfermería, Fisiología y Medicina Preventiva y Salud Pública.
Resolución de 3 de enero de 1997, de la Universidad de Almería, por la que se nombra a doña Concepción María Mesa Valle Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Parasitología».
Resolución de 3 de enero de 1997, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a don Stefan Ruhstaller Kühne Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Filología Española», adscrita al Departamento de Filología Española y sus Didácticas.
Resolución de 3 de enero de 1997, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a doña Dolores Cárdenas Santos Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Enfermería», adscrita al Departamento de Enfermería, Fisiología y Medicina Preventiva y Salud Pública.
Resolución de 3 de enero de 1997, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don Enrique Soto Campos Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Tecnología Electrónica», del Departamento de Tecnología Electrónica.
Resolución de 3 de enero de 1997, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a doña Helena Cortés Gabaudan Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Filología Alemana», del Departamento de Filología Inglesa y Alemana.
Resolución de 3 de enero de 1997, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don Rafael Barrionuevo Giménez Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Tecnologías del Medio Ambiente».
Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de de «Personalidad, Evaluación y Tramitamiento Psicológicos» del Departamento de Psicología, a doña Ana María Bueno Palomino.
Resolución de 7 de enero de 1997, de la Universidad de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento de «Álgebra», del Departamento de computación, a doña Concepción Vidal Martín.
Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a doña María Filomena Fernández Silva Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automática», del Departamento de Ingeniería de Sistemas y de Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don Juan Manuel de los Ríos Sánchez Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Mercantil», del Departamento de Ciencias Jurídicas.
Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Gaspar Mairal Buil.
Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Luis Miguel García Vinuesa.
Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad.
Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares de Escuela Universitaria.
Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don Antonio González Fernández Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Psicología Básica», del Departamento de Análisis e Intervención Psicosocioeducativa.
Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don Andrés Sanjuán López Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Genética», del Departamento de Biología Fundamental.
Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don Ramiro Lorenzo Cayetano Gómez Lourido Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», del Departamento de Ingeniería Eléctrica.
Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don Enrique Orche García Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Prospección e Investigación Minera».
Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesores titulares de Universidad a don Ángel Garcés Sanagustín y don Gerardo Tristán García-Álvarez García.
Resolución de 8 de enero de 1997, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Santiago Celma Pueyo.
Resolución de 9 de enero de 1997, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad y Profesores titulares de Escuela Universitaria, cuyas plazas fueron convocadas por Resolución de 21 de noviembre de 1995.
Resolución de 10 de enero de 1997, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña Ana Margarita López de Lama.
Resolución de 10 de enero de 1997, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña María Ángeles Garrido Laparte.
Resolución de 13 de enero de 1997, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra a don Luis Sainz Ortega Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Filología Francesa».
Resolución de 13 de enero de 1997, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Filología Española», Departamento de Lengua Española, a don José Luis Herrero Ingelmo.
Resolución de 13 de enero de 1997, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra a don Tomás López Maestre Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Construcciones Navales».
Resolución de 13 de enero de 1997, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Filología Inglesa»,a don Javier Franco Aixala.
Resolución de 15 de enero de 1997, de la Universidad de Burgos, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Gestión de esta Universidad.
Resolución de 15 de enero de 1997, de la Universidad de Burgos, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Gestión de esta Universidad.
Resolución de 15 de enero de 1997, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Gestión Universitaria de esta Universidad.
Resolución de 16 de enero de 1997, de la Universidad de Extremadura, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo provisto mediante el procedimiento de libre designación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid