Acuerdo de 3 de abril de 1997, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelven las reclamaciones al escalafón general de la Carrera Judicial, cerrado al 31 de diciembre de 1996.
Acuerdo de 8 de abril de 1997, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se hace público el nombramiento de Juez en régimen de provisión temporal del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Herrera del Duque, efectuado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Acuerdo de 8 de abril de 1997, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a doña María Blanca Fernández Rodríguez Juez sustituta de Porriño (Pontevedra).
Resolución de 10 de abril de 1997, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace pública la adjudicación de los puestos de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación.
Orden de 3 de abril de 1997 por la que se procede al cese y nombramiento de Vocales del Comité Asesor de Ayudas a la Cinematografía.
Orden de 9 de abril de 1997 por la que se dispone el cese del Vicepresidente del Consejo Escolar del Estado.
Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone el cese de don José Carlos Iribas Mielgo como Director provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Ceuta.
Real Decreto 499/1997, de 14 de abril, por el que se nombra Gobernador alterno por España en el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo a don José Manuel Fernández Norniella, en sustitución de don Cristóbal Ricardo Montoro Romero.
Real Decreto 500/1997, de 14 de abril, por el que se nombra Gobernador alterno por España en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo a don José Manuel Fernández Norniella, en sustitución de don Cristóbal Ricardo Montoro Romero.
Real Decreto 501/1997, de 14 de abril, por el que se nombra Gobernador alterno por España en la Asociación Internacional de Desarrollo a don José Manuel Fernández Norniella, en sustitución de don Cristóbal Ricardo Montoro Romero.
Real Decreto 502/1997, de 14 de abril, por el que se nombra Gobernador alterno por España en la Corporación Financiera Internacional a don José Manuel Fernández Norniella, en sustitución de don Cristóbal Ricardo Montoro Romero.
Orden de 24 de febrero de 1997 por la que se acuerda el cese de don Frutos Abad Herrero como Subdirector general de Proceso de Datos de la Administración Pública en el Ministerio de Administraciones Públicas.
Orden de 21 de marzo de 1997 por la que se acuerda el nombramiento de don Julio Ángel Martínez Meroño como Subdirector general de Proceso de Datos de la Administración Pública en el Ministerio de Administraciones Públicas.
Resolución de 2 de abril de 1997, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se retrotraen al 11 de marzo de 1985 los efectos administrativos de los nombramientos de doña María Josefa Ariño Calatrava y dos más como funcionarios de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Estado.
Resolución de 26 de marzo de 1997, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don Emilio Eguía López Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Construcciones Navales».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid