Real Decreto 67/1998, de 16 de enero, por el que se nombra a don Antonio Guerra Gimeno Director del Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial con sede en San Sebastián.
Resolución de 12 de enero de 1998, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que, en aplicación del artículo 1 de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Huesca don Daniel Revuelta Revuelta por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Resolución de 20 de enero de 1998, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombran Notarios Archiveros de Protocolos de diversos Distritos Notariales, pertenecientes al Colegio Notarial de Granada.
Resolución de 21 de enero de 1998, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de San Bartolomé de Tirajana-Maspalomas, perteneciente al Colegio Notarial de Las Palmas, al Notario de dicha localidad don Germán Aguilera Cristóbal.
Resolución 430/38065/1998, de 28 de enero, de la Secretaría de Estado de Defensa, por la que se dispone el cese del General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra don Francisco Jesús Castaño Baeza como Subdirector general de Tipificación y Supervisión de la Dirección General de Infraestructura.
Orden de 17 de enero de 1998 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento de libre designación (18/97).
Resolución de 30 de enero de 1998, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace pública la adjudicación de los puestos de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación (LD 11/97).
Orden de 31 de enero de 1998 por la que se dispone el cese de don Luis Andrés Osorio Gullón como Secretario general del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.
Orden de 28 de enero de 1998 por la que se procede al cese de don Ramón Guzmán Zapater y al nombramiento de don Juan Francisco Martínez García en la Corporación de Reservas Estratégicas (CORES).
Orden de 19 de enero de 1998 por la que se resuelve el concurso específico 4/1997 convocado por Orden de 20 de octubre de 1997, para la provisión de puestos de trabajo en el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) para funcionarios de los grupos A, C y D.
Orden de 16 de enero de 1998 de corrección de errores de la de 28 de noviembre de 1997, por la que se nombra Directora del Departamento de Gestión Económica y Financiera en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado a doña Alicia Dolores Pastor Mor.
Orden de 19 de enero de 1998 por la que se integra en el grupo B de los del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a doña María Elena García Gómez y doña María Jesús Montane Merinero, funcionarias de la Escala de Delegados Profesionales Técnicos de la extinguida obra de Protección de Menores.
Orden de 19 de enero de 1998 por la que se incluye en el grupo D de los de clasificación del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a don Antonio Muñoz González, en su condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Mecánicos Conductores del Ministerio de Defensa.
Orden de 19 de enero de 1998 por la que se corrige error de la Orden de 27 de octubre de 1997, por la que se incluye en el grupo D de clasificación a don Miguel Lozano Correro y don Miguel Jiménez Blanco, en su condición de funcionarios de carrera del Cuerpo de Mecánicos Conductores del Ministerio de Defensa.
Orden de 19 de enero de 1998 por la que se incluye en el grupo D de los de clasificación del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a don Francisco de Alba Pavón, don Ángel Herranz Martín y don José Nodal Carreño, en su condición de funcionarios de carrera del Cuerpo de Mecánicos Conductores del Ministerio de Defensa.
Resolución de 26 de diciembre de 1997, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se acuerda el nombramiento de don Antonio Jesús Casanueva de Luis, como Subdirector general del Centro de Información Administrativa de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública en el Ministerio de Administraciones Públicas.
Resolución de 26 de enero de 1998, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se adjudica el puesto de Vicesecretaría, clase primera del Ayuntamiento de Madrid, de libre designación reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Resolución de 2 de febrero de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, por promoción interna.
Resolución de 2 de enero de 1998, de la Universidad «Jaume I», de Castellón, por la que se nombra a don Eduardo Víctor Peris Fajarnes Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Química Inorgánica».
Resolución de 5 de enero de 1998, de la Universidad «Jaume I», de Castellón, por la que se nombra a doña María Consol Victoria Aguilar Ródenas Catedrática de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Didáctica de la Lengua y la Literatura».
Resolución de 5 de enero de 1998, de la Universidad «Jaume I», de Castellón, por la que se nombra a doña María del Rosario García Mahamut Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho Constitucional».
Resolución de 5 de enero de 1998, de la Universidad «Jaume I», de Castellón, por la que se nombra a don Enrique Morellá Claramonte Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Historia e Instituciones Económicas».
Resolución de 7 de enero de 1998, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Guillermo Ramón Fernández González.
Resolución de 7 de enero de 1998, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Abdón Pedrajas Moreno.
Resolución de 7 de enero de 1998, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Esteban García Maté.
Resolución de 12 de enero de 1998, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la adjudicación de los puestos de trabajo convocados por Resolución de 12 de septiembre de 1997.
Resolución de 12 de enero de 1998, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don Santiago Vignote Peña Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Tecnologías del Medio Ambiente».
Resolución de 12 de enero de 1998, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don Rogelio de la Vega Panizo Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid