Real Decreto 1413/1998, de 26 de junio, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Ávila a don Julián Artemio Sánchez Melgar.
Real Decreto 1414/1998, de 26 de junio, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Burgos a don José Luis López del Moral Echeverría.
Real Decreto 1415/1998, de 26 de junio, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres a don Juan Francisco Bote Saavedra.
Real Decreto 1416/1998, de 26 de junio, por el que se nombra a don Vicente Álvarez Pedreira Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Real Decreto 1417/1998, de 26 de junio, por el que se nombra a don Eugenio Cárdenas Calvo Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Real Decreto 1420/1998, de 3 de julio, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a don Roberto Roldán Verdejo.
Real Decreto 1421/1998, de 3 de julio, por el que se destina a los Magistrados que se relacionan como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Real Decreto 1485/1998, de 3 de julio, por el que se nombra Decano de los Juzgados de Pontevedra a don José Yusty Bastarreche.
Acuerdo de 14 de julio de 1998, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se hacen públicos los nombramientos de Juez en régimen de provisión temporal, efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Acuerdo de 14 de julio de 1998, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se hace público el nombramiento de Juez en régimen de provisión temporal del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Tudela, efectuado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Resolución de 3 de junio de 1998, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se acuerda la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia y su baja en el escalafón del mencionado Cuerpo de doña María Dolores Villar Andújar.
Orden 430/38655/1998, de 18 de julio, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Epifanio José Artigas Aina como Segundo Jefe de la Comandancia General de Baleares y Comandante militar de la isla de Mallorca.
Orden de 29 de junio de 1998 por la que se hace pública la adjudicación de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación en las Oficinas Comerciales en el Exterior.
Orden de 15 de julio de 1998 por la que se acuerda el cese como Vocal del Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros de don Francisco García Esteban.
Orden de 15 de julio de 1998 por la que se nombra Vocal del Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros a don Miguel Ángel Cabo López.
Orden de 14 de julio de 1998 que modifica la de 23 de junio de 1998 que resolvía concurso general para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Departamento (referencia F4/98).
Orden de 18 de julio de 1998 por la que se dispone el nombramiento de don Alberto Palomar Olmeda como Director del Gabinete del Secretario de Estado Presidente del Consejo Superior de Deportes.
Resolución de 10 de junio de 1998, del Ayuntamiento de Yaiza (Las Palmas), por la que se hace público el nombramiento de tres Cabos de la Policía Local.
Resolución de 10 de junio de 1998, del Ayuntamiento de Yaiza (Las Palmas), por la que se hace público el nombramiento de seis Guardias de la Policía Local.
Resolución de 25 de junio de 1998, del Ayuntamiento de Añover de Tajo (Toledo), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 25 de junio de 1998, del Ayuntamiento de Esparreguera (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 1 de julio de 1998, del Ayuntamiento de Castalla (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de dos Administrativos de Administración General.
Resolución de 24 de junio de 1998, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se nombra a don Ignasi de Loyola Furió Caldentey Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Telemática».
Resolución de 24 de junio de 1998, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don Víctor Pérez García Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Matemática Aplicada» adscrita al Departamento de Matemáticas.
Resolución de 25 de junio de 1998, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña María de la Caridad Pérez de los Reyes Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Producción Vegetal» adscrita al Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria.
Resolución de 29 de junio de 1998, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra a doña Zinaida Lvovskaya Mezhibovskaya, Catedrática de Universidad del área de conocimiento «Traducción e Interpretación».
Resolución de 30 de junio de 1998, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se nombra a don Antonio Socías Salvá Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad».
Resolución de 30 de junio de 1998, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se nombra a doña Rosario Concepción Raquel Herranz Bascones Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad».
Resolución de 1 de julio de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Francisco Javier Cobos Gavala Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrito al Departamento de Matemática Aplicada I.
Resolución de 2 de julio de 1998, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don Manuel Dimas Salamanca Mota Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Dibujo», del Departamento de Expresión Artística (plaza 88/97).
Resolución de 2 de julio de 1998, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se nombra a doña María de los Dolores Tirado Bennasar Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Economía Aplicada».
Resolución de 2 de julio de 1998, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Vicente Casares Giner Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de «Ingeniería Telemática», adscrita al Departamento de Comunicaciones.
Resolución de 3 de julio de 1998, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Universidad (A-0946), en el área de conocimiento de «Filología Latina» a don Juan Francisco Mesa Sanz.
Resolución de 7 de julio de 1998, de la Universidad de Almería, por la que se nombra a don José López Gálvez Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Economía, Sociología y Política Agraria».
Resolución de 8 de julio de 1998, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Juan José García de la Cruz Herrero.
Resolución de 8 de julio de 1998, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Quintín Racionero Carmona Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Filosofía».
Resolución de 8 de julio de 1998, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publican nombramientos como Profesoras titulares de Universidad.
Resolución de 9 de julio de 1998, de la Universidad de Almería, por la que se nombra a don Juan Fernández Sierra Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar».
Resolución de 9 de julio de 1998, de la Universidad de Almería, por la que se nombra a don Francisco Herrera Cuadra Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa».
Resolución de 10 de julio de 1998, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Jesús Guillermo Llorente Álvarez.
Resolución de 10 de julio de 1998, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Javier Alamán Roldán.
Resolución de 10 de julio de 1998, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Eduardo Iván Boemo Scalvinoni.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid