Real Decreto 2808/1998, de 21 de diciembre, por el que se nombra Presidente del Tribunal Constitucional a don Pedro Cruz Villalón.
Acuerdo de 9 de diciembre de 1998, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, relativo a la publicación de la designación efectuada por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de los Magistrados que han de constituir la Sala Especial del expresado Tribunal para resolver los conflictos de competencia en el año 1999.
Acuerdo de 16 de diciembre de 1998, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se determina para el año 1999 la composición del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, previsto en los artículos 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1 de la Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales.
Acuerdo de 16 de diciembre de 1998, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se designan los Magistrados del Tribunal Supremo que han de constituir en 1999 la Sala de Conflictos de Jurisdicción prevista en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Resolución de 18 de noviembre de 1998, de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por la que se resuelve por el procedimiento de libre designación los puestos que se relacionan en el anexo I de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Orden de 30 de noviembre de 1998 sobre resolución de concurso para provisión de destinos en la Carrera Fiscal.
Orden 430/39039/1998, de 15 de diciembre, por la que se dispone el nombramiento del General de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Juan Ramón Amat Gutiérrez como Jefe de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS).
Orden de 1 de diciembre de 1998 por la que se dispone la pérdida de la condición de funcionario de don Joaquín María Carlos Domínguez.
Resolución de 30 de noviembre de 1998, de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos por la que se corrigen errores de la Resolución de 8 de octubre de 1998, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación, Escala de Clasificación y Reparto (convocatoria de funcionarización de plazas de personal laboral, Resolución de 25 de marzo de 1997).
Resolución de 30 de noviembre de 1998, de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos por la que se corrigen errores de la Resolución de 8 de octubre de 1998, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación, Escala de Clasificación y Reparto (convocatoria de funcionarización de plazas de personal laboral, Resolución de 31 de marzo de 1997).
Resolución de 7 de diciembre de 1998, de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por la que se anula el nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación de la Escala de Clasificación y Reparto, de doña Montserrat Puigdoménech Arnall.
Orden de 25 de noviembre de 1998 por la que se nombran funcionarios de carrera a determinados aspirantes que, en virtud de sentencia, han superado los procedimientos selectivos convocados por Orden de 24 de junio de 1994, de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana.
Orden de 3 de diciembre de 1998 por la que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Ana María Aragón Sánchez-Uran, como seleccionada en el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros convocado por Orden de 4 de abril de 1997.
Orden de 9 de diciembre de 1998 por la que se modifica, en ejecución de sentencia, la de 15 de diciembre de 1994 que resolvía el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Empleo, convocado por Orden de 17 de mayo de 1994.
Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a uno de los puestos convocados a provisión por el procedimiento de libre designación correspondiente a la Orden de 27 de octubre de 1998.
Real Decreto 2735/1998, de 18 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña María Concepción Cánovas del Castillo Sánchez-Marcos como Directora general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.
Real Decreto 2736/1998, de 18 de diciembre, por el que se nombra a doña Carmen Becerril Martínez Directora general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.
Orden de 26 de noviembre de 1998 por la que se acuerda hacer pública la resolución total de la convocatoria de libre designación anunciada por Orden de 7 de octubre de 1998.
Orden de 27 de noviembre de 1998 por la que se hace pública la Resolución de la convocatoria de puestos de trabajo del Departamento para su provisión por el sistema de libre designación.
Orden de 4 de diciembre de 1998 por la que se integra en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado a don José Antonio López Pérez.
Orden de 10 de diciembre de 1998 por la que se incluyen en el grupo D de los de clasificación del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a don Manuel García Delgado y don Francisco Rodríguez Granado, en su condición de funcionarios de carrera del Cuerpo de Mecánicos Conductores del Ministerio de Defensa.
Orden de 14 de diciembre de 1998 por la que se resuelve, parcialmente, convocatoria pública para la provisión, por libre designación, de puestos de trabajo vacantes en el Departamento.
Resolución de 16 de diciembre de 1998, de la Presidencia, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 21 de noviembre de 1998, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don José Carlos Gómez Villamandos del área de conocimiento de «Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas».
Resolución de 24 de noviembre de 1998, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don José Luis Ocaña Moreno Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica».
Resolución de 24 de noviembre de 1998, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don Miguel Ángel González de Aza Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones».
Resolución de 24 de noviembre de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Isabel López Gorriz Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación», adscrita al Departamento de Didáctica y Organización Escolar y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.
Resolución de 25 de noviembre de 1998, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Ignacio Gallego Domínguez del área de conocimiento de «Derecho Civil».
Resolución de 25 de noviembre de 1998, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran Profesores titulares de Escuela Universitaria a don José Francisco Sanz Osorio y don Juan Luis Villa Gazulla.
Resolución de 25 de noviembre de 1998, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña Ana Peña Arenas.
Resolución de 26 de noviembre de 1998, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Juan Antonio Valles Brau.
Resolución de 26 de noviembre de 1998, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don Adrián Escudero Alcántara Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Biología Vegetal».
Resolución de 26 de noviembre de 1998, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña Núria Vila Vidal en el área de conocimiento de «Óptica».
Resolución de 26 de noviembre de 1998, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Juan José Ramos Castro en el área de conocimiento de «Tecnología Electrónica».
Resolución de 26 de noviembre de 1998, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria a don Ramón Sans Fonfría en el área de conocimiento de «Ingeniería Química».
Resolución de 26 de noviembre de 1998, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria a don Jaime Guixá Mora en el área de conocimiento de «Organización de Empresas».
Resolución de 1 de diciembre de 1998, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Emilio Francisco Javier Mata Landete.
Resolución de 1 de diciembre de 1998, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Jesús Letosa Fleta.
Resolución de 1 de diciembre de 1998, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria a don Francisco Magdaleno Milla Lozano en el área de conocimiento «Didáctica de la Lengua y la Literatura».
Resolución de 2 de diciembre de 1998, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad y Profesor titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 2 de diciembre de 1998, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña Melania Mur Sangra.
Resolución de 2 de diciembre de 1998, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña Isabel Artero Escartín.
Resolución de 3 de diciembre de 1998, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don José Ignacio García Nicolás.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid