Orden de 24 de febrero de 1999 por la que se procede a dar publicidad a la adjudicación de los puestos de trabajo, convocados por el sistema de libre designación, en los Servicios Periféricos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Orden de 3 de marzo de 1999 relativa al nombramiento de los Vocales del Comité de Expertos como órgano de asesoramiento de las ayudas a la producción que concede el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
Orden de 15 de marzo de 1999 por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado.
Orden de 5 de marzo de 1999 por la que se sustituye Vocal representante de la Administración en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.
Orden de 11 de marzo de 1999 por la que se hace pública la resolución parcial de la convocatoria de libre designación para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Industria y Energía.
Resolución de 11 de marzo de 1999, del Consejo de Estado, por la que se resuelve el concurso específico convocado por la Resolución de 16 de noviembre de 1998.
Resolución de 23 de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Bueu (Pontevedra), por la que se hace público el nombramiento de un Técnico de Grado Medio interino.
Resolución de 25 de febrero de 1999, del Ayuntamiento de La Campana (Sevilla), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar.
Resolución de 25 de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), por la que se hace público el nombramiento de un Técnico de Grado Medio.
Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Ávila, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Meis (Pontevedra), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 26 de febrero de 1999, del Ayuntamiento de Selaya (Cantabria), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 2 de marzo de 1999, del Ayuntamiento de Horcajo de los Montes (Ciudad Real), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 19 de febrero de 1999, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José María Arrieta Algarra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Matemática Aplicada».
Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra a don Manuel Carmelo Romero Hernández Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada».
Resolución de 25 de febrero de 1999, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra a doña Alicia Rodríguez Álvarez Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Filología Inglesa».
Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a don Francisco Daniel Ayora Pérez Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Educación Física y Deportiva».
Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a don Vicent Carratalá Deval Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Educación Física y Deportiva».
Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a don Carlos Esplugues Mota Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Derecho Internacional Privado».
Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a don Salvador Algarabel González Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Metodología de las Ciencias del Comportamiento».
Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña Anna María García Ortola Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Biología Vegetal», adscrita al Departamento de Biología Vegetal.
Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Ángel Sebastiá Cortés, Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica.
Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don José María Cámara Nebreda.
Resolución de 26 de febrero de 1999, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a don Carlos Miguel Pablos Abella Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Educación Física y Deportiva».
Resolución de 27 de febrero de 1999, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra a doña Mercedes Alcañiz Moscardó Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Sociología».
Resolución de 27 de febrero de 1999, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra a don Francisco José Raga Gimeno Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Lingüística General».
Resolución de 1 de marzo de 1999, de la Universidad de León, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos de Gestión, en virtud de pruebas selectivas.
Resolución de 1 de marzo de 1999, de la Universidad de León, por la que se nombra a doña María del Carmen Rodríguez López Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Biblioteconomía y Documentación».
Resolución de 1 de marzo de 1999, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombran Profesora titular de Universidad y Profesora titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Ciencias Morfológicas», del Departamento de Ciencias Morfológicas, a don Juan Antonio Suárez Quintanilla.
Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don Francisco Cebrián Abellán Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento «Geografía Humana», adscrita al departamento de Geografía y Ordenación del Territorio.
Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Francisco José Peláez Fermoso.
Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Universidad de León, por la que se nombra a don Francisco Javier Trapote del Canto Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica».
Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombran Catedráticos de Universidad, Profesoras titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria.
Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del área de «Matemática Aplicada» a don Carlos Federico Esebbag Benchimol.
Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Universidad de León, por la que se nombra a don Jesús Sánchez García, Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Medicina y Cirugía Animal».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid