Real Decreto 817/1999, de 14 de mayo, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire al General de Brigada don Antonio Delgado Moreno.
Real Decreto 818/1999, de 14 de mayo, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire al General de Brigada don Luis Ferrús Gabaldón.
Real Decreto 819/1999, de 14 de mayo, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don Alejandro Mendo Álvarez.
Orden de 28 de abril de 1999 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento de libre designación (7/99).
Orden de 29 de abril de 1999 por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación (5/99).
Orden de 3 de mayo de 1999 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden de 11 de marzo de 1999.
Orden de 3 de mayo de 1999 por la que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María Yolanda Arenas San Martín, como seleccionada en el concurso-oposición convocado por Orden de 4 de abril de 1997.
Orden de 5 de mayo de 1999 por la que se hace pública la adjudicación de varios puestos de trabajo convocados a libre designación por Orden de 29 de marzo de 1999.
Orden de 3 de mayo de 1999 por la que se dispone el cese de don José Aureliano Martín Segura como Interventor territorial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Ceuta.
Orden de 5 de mayo de 1999 por la que se resuelve el concurso de méritos para la cobertura de vacantes en el Instituto Nacional de Empleo (INEM).
Resolución de 5 de mayo de 1999, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se adjudican puestos de libre designación reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Orden de 4 de mayo de 1999 por la que se nombra a don Antonio Luaces Martín como Subdirector general de Economía del Medicamento y Productos Sanitarios por modificación de la estructura orgánica del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Resolución de 22 de marzo de 1999, del Ayuntamiento de Jacarilla (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local, interino.
Resolución de 15 de abril de 1999, del Ayuntamiento de Masquefa (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo.
Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Santiago Garma Pons, Catedrático de Universidad, del área de conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad».
Resolución de 15 de abril de 1999, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Elena Roldán García, Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Trabajo Social y Servicios Sociales».
Resolución de 22 de abril de 1999, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Juana Isabel Marín Arrese, Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento «Filología Inglesa».
Resolución de 22 de abril de 1999, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Julio Antonio Sánchez Andrada, Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Comunicación Audiovisual y Publicidad».
Resolución de 23 de abril de 1999, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don José Manuel García Estévez Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Parasitología» del Departamento de Biología Funcional y Ciencias de la Salud (plaza 16/98).
Resolución de 27 de abril de 1999, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don Juan Carlos Rueda Chimeno, Catedrático de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Cirugía», del Departamento de Biología Funcional y Ciencias de la Salud (plaza 34/98).
Resolución de 28 de abril de 1999, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal» (Lugo), del Departamento de Ingeniería Agroforestal, a don Florentino Carlos Díaz Rodríguez.
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran los miembros que componen las Comisiones que han de juzgar los concursos para la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid