Orden 430/38390/1999, de 27 de julio, por la que se nombra Jefe del Sector Aéreo de Valencia al General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire don Bayardo José Abos Coto, segundo Jefe del Mando Aéreo de Levante, Jefe del Estado Mayor del Mando Aéreo de Levante y Jefe del Sector Aéreo de Zaragoza.
Orden de 5 de julio de 1999 por la que se acepta la renuncia a la condición de funcionario de don Miguel Ángel Prendes García-Barrosa, del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación, escala de Clasificación y Reparto.
Orden de 9 de julio de 1999 por la que se acepta la renuncia a la condición de funcionario de don Luis Carlos Rodríguez Rodríguez, del Cuerpo de Ayudantes Postales y de Telecomunicación.
Orden de 22 de julio de 1999 por la que se acuerda el cese de Vocales del Segundo Consejo de Consumidores y Usuarios.
Orden de 22 de julio de 1999 por la que se acuerda el nombramiento de Vocales del Segundo Consejo de Consumidores y Usuarios.
Resolución de 5 de julio de 1999, del Ayuntamiento de Oliva (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de seis Agentes de la Policía Local, interinos.
Resolución de 7 de julio de 1999, del Ayuntamiento de Sonseca (Toledo), por la que se hace público el nombramiento de dos Guardias de la Policía Local.
Resolución de 8 de julio de 1999, del Ayuntamiento de Binissalem (Illes Balears), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 9 de julio de 1999, del Ayuntamiento de Irún (Guipúzcoa), por la que se hace público el nombramiento de dos Suboficiales de la Policía Local.
Resolución de 12 de julio de 1999, del Ayuntamiento de Carballo (A Coruña), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 12 de julio de 1999, del Ayuntamiento de Segovia, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 14 de julio de 1999, de la Diputación Provincial de Salamanca, por la que se hace público el nombramiento de dos Administrativos.
Resolución de 14 de julio de 1999, de la Diputación Provincial de Salamanca, por la que se hace público el nombramiento de un ATS/DUE.
Resolución de 14 de julio de 1999, de la Diputación Provincial de Salamanca, por la que se hace público el nombramiento de cuatro Auxiliares.
Resolución de 14 de julio de 1999, de la Diputación Provincial de Salamanca, por la que se hace público el nombramiento de un Trabajador Social.
Resolución de 8 de julio de 1999, de la Universidad «Jaume I», por la que se nombra a don Francisco Javier Zamora Cabot Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho Internacional Privado».
Resolución de 9 de julio de 1999, de la Universidad «Jaume I», por la que se nombra a doña Beatriz Campos Sancho Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Matemática Aplicada».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid