Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Carlos Sánchez López Juez sustituto de Lora del Río (Sevilla).
Resolución de 4 de julio de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que, en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Zaragoza, don José Antonio Villarino García, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Orden 430/38356/2000, de 19 de julio, por la que se dispone el cese como Vocal del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia de don José Nogués Alabarta.
Orden 430/38357/2000, de 19 de julio, por la que se nombra como Vocal del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia a don Francisco Albentosa Latorre.
Resolución de 4 de julio de 2000, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve concurso para la provisión de puestos de trabajo del grupo C (C.A. 7/1999).
Orden de 14 de julio de 2000 por la que se resuelve concurso específico para la provisión de puestos de trabajo vacantes en los servicios centrales del Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
Orden de 13 de julio de 2000 por la que se hace pública la Resolución de la adjudicación de los puestos de trabajo, por el sistema de libre designación, convocados por Orden de 22 de mayo de 2000.
Orden de 20 de julio de 2000 por la que se dispone el cese como Subdirector general de Personal e Inspección de Servicios de don Santiago Corredoira Casares.
Orden de 22 de julio de 2000 por la que se dispone el cese de don Emilio de Castro Gracia como Oficial Mayor de la Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura.
Orden de 25 de julio de 2000 por la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación.
Orden de 17 de julio de 2000 por la que se resuelve concurso específico, referencia 1E/2000PM, convocado por Orden de 12 de abril de 2000, para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Departamento para funcionarios de los grupos A, B, C y D.
Resolución de 14 de julio de 2000, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña Elvira Aura Castro Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Pintura", adscrita al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Resolución de 14 de julio de 2000, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don José Miguel Corberán Salvador Catedrático de Universidad del área de conocimiento de "Máquinas y Motores Térmicos", adscrita al Departamento de Termodinámica Aplicada.
Resolución de 14 de julio de 2000, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Pedro Joaquín Gil Vicente Catedrático de Universidad del área de conocimiento de "Arquitectura y Tecnología de Computadores", adscrita al Departamento de Informática de Sistemas y Computadores.
Resolución de 14 de julio de 2000, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Gabriel Garcera Sanfeliu Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de "Tecnología Electrónica", adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica.
Resolución de 14 de julio de 2000, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Salvador Lucas Alba Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de "Lenguajes y Sistemas Informáticos", adscrita al Departamento de Sistemas Informáticos y Computación.
Resolución de 14 de julio de 2000, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña M. Julia Osca Pons Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Pintura", adscrita al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid