Real Decreto 1139/2002, de 31 de octubre, por el que se dispone el cese de don Víctor Ibáñez-Martín Mellado como embajador de España en la República de Costa Rica.
Real Decreto 1140/2002, de 31 de octubre, por el que se designa embajador en misión especial a don Antonio Cosano Pérez.
Orden DEF/2693/2002, de 29 de octubre, por la que se dispone el nombramiento del Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Jaime Rodríguez-Toubes Núñez como Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Orden HAC/2694/2002, de 9 de octubre, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo (13/02) provistos por el procedimiento de libre designación.
Real Decreto 1141/2002, de 31 de octubre, por el que se dispone el cese de don Ramón Marimón Suñol como miembro del Consejo de Coordinación Universitaria.
Real Decreto 1142/2002, de 31 de octubre, por el que se nombra miembro del Consejo de Coordinación Universitaria a don Pedro Morenés Eulate.
Real Decreto 1143/2002, de 31 de octubre, por el que se dispone el cese de don José Luis Blanco Sevilla como Director general de Costes de Personal y Pensiones Públicas.
Real Decreto 1144/2002, de 31 de octubre, por el que se nombra Director general de Costes de Personal y Pensiones Públicas a don José Antonio Godé Sánchez.
Orden ECO/2695/2002, de 9 de octubre, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación (10/02).
Resolución de 30 de septiembre de 2002, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a don Juan Ángel Pastor Franco Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Lenguajes y Sistemas Informáticos".
Resolución de 1 de octubre de 2002, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a don Pablo Pavón Mariño Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de "Ingeniería Telemática".
Resolución de 4 de octubre de 2002, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María del Carmen Cortés Parejo Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento de "Matemática Aplicada", adscrita al Departamento de Matemática Aplicada I.
Resolución de 7 de octubre de 2002, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de "Didáctica de las Ciencias Sociales" a don Rafael Sebastiá Alcaraz.
Resolución de 7 de octubre de 2002, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de "Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial" a doña María Isabel Alfonso Galipienso.
Resolución de 8 de octubre de 2002, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Pilar Rodríguez Rodríguez, en el área de conocimiento "Biología Animal".
Resolución de 9 de octubre de 2002, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Ángel Luis Domingo Candelas Gutiérrez Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de "Construcciones Arquitectónicas", adscrita al Departamento de Construcciones Arquitectónicas I.
Resolución de 11 de octubre de 2002, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra a don Luis Felipe Pallardo Sánchez Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de "Medicina", en plaza vinculada con el Instituto Madrileño de la Salud.
Resolución de 11 de octubre de 2002, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de "Arquitectura y Tecnología de Computadores", a don Manuel Prieto Mateo.
Resolución de 16 de octubre de 2002, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de "Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial", a don Juan Manuel Sáez Martínez.
Resolución de 16 de octubre de 2002, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de "Arquitectura y Tecnología de Computadores" a don Francisco Antonio Pujol López.
Resolución de 16 de octubre de 2002, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de "Fisiología", Departamento de Fisiología y Farmacología, a don Rafael Jiménez Fernández.
Resolución de 18 de octubre de 2002, de la Universidad "Rey Juan Carlos", por la que se nombra a doña Beatriz Torvisco Manchón Profesora titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 18 de octubre de 2002, de la Universidad "Rey Juan Carlos", por la que se nombra a doña Rosa Olías de Lima Heras Profesora titular de Escuela Universitaria.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid