Acuerdo de 29 de abril de 2008, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don José Luis Aulet Barros, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Acuerdo de 5 de mayo de 2008, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial al Magistrado don Pedro Izquierdo Martín.
Resolución de 6 de mayo de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del Notario de Alhaurín el Grande, don Jesús Ruiz de Arbulo Clemente.
Resolución de 7 de mayo de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Vilagarcía de Arousa, perteneciente al Colegio Notarial de Galicia, al Notario de dicha localidad, don Francisco López Moledo.
Resolución de 8 de abril de 2008, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve concurso general convocado por Resolución de 31 de julio de 2007.
Orden INT/1323/2008, de 27 de abril, por la que se dispone el cese de don Pedro Francisco Guillén Marina, como Subdirector General de Política Interior y Procesos Electorales.
Orden FOM/1324/2008, de 30 de abril, por la que se dispone el cese de don Luís Felipe Palacios Arroyo como Vicesecretario General Técnico.
Resolución de 28 de abril de 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 4 de marzo de 2008.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid