Real Decreto 1138/2008, de 4 de julio, por el que se dispone el cese de don Pablo Benavides Orgaz como Embajador Representante Permanente de España en el Consejo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Real Decreto 1139/2008, de 4 de julio, por el que se dispone el cese de don Carlos Miranda y Elio como Embajador de España en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Real Decreto 1140/2008, de 4 de julio, por el que se dispone el cese de don Eudaldo Mirapeix Martínez como Embajador de España en el Estado de Israel.
Real Decreto 1141/2008, de 4 de julio, por el que se dispone el cese de don Enrique Panés Calpe como Embajador de España en la República Portuguesa.
Real Decreto 1142/2008, de 4 de julio, por el que se dispone el cese de don Alfons Martinell Sempere como Director General de Relaciones Culturales y Científicas.
Real Decreto 1143/2008, de 4 de julio, por el que se designa Embajador Representante Permanente de España en el Consejo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a don Carlos Miranda y Elio.
Real Decreto 1144/2008, de 4 de julio, por el que se designa Embajador de España en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte a don Carlos María Casajuana Palet.
Real Decreto 1145/2008, de 4 de julio, por el que se designa Embajadora de España en la República de Guatemala a doña María del Carmen Díez Orejas.
Real Decreto 1146/2008, de 4 de julio, por el que se designa Embajador de España en el Estado de Israel a don Álvaro Iranzo Gutiérrez.
Real Decreto 1147/2008, de 4 de julio, por el que se designa Embajador de España en la República Portuguesa a don Alberto José Navarro González.
Real Decreto 1148/2008, de 4 de julio, por el que se nombra Director General de Política Exterior para Europa No Comunitaria y América del Norte a don Luis Felipe Fernández de la Peña.
Real Decreto 1149/2008, de 4 de julio, por el que se dispone el cese de don Conrado Montesinos Jaén como Vocal del Tribunal Económico-Administrativo Central.
Real Decreto 1150/2008, de 4 de julio, por el que se nombra Vocal del Tribunal Económico-Administrativo Central a don José Ignacio Ruiz Toledano.
Real Decreto 1151/2008, 4 de julio, por el que se dispone el cese de don Raúl Riesco Roche como Director General de Trabajo.
Real Decreto 1152/2008, de 4 de julio, por el que se nombra Director General de Trabajo a don José Luis Villar Rodríguez.
Resolución de 5 de mayo de 2008, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Lorenzo Prats Albentosa.
Resolución de 12 de junio de 2008, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a determinados funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Resolución de 13 de junio de 2008, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ramón José Núñez Gamallo, funcionario del cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Resolución de 18 de junio de 2008, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de Universidad del Área de Conocimiento de «Derecho Penal» a don Esteban Mestre Delgado.
Resolución 19 junio 2008, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Crescencio Bravo Santos.
Resolución de 24 de junio de 2008, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Antonio Raga Esteve.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid