Real Decreto 687/2018, de 22 de junio, por el que se nombra a doña Estefanía López Muñoz, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 1 de Avilés.
Real Decreto 688/2018, de 22 de junio, por el que se nombra en propiedad a don Luis Gómez Urbán, Juez del Juzgado de Violencia sobre la mujer número 1 de Torrevieja.
Real Decreto 689/2018, de 22 de junio, por el que se nombra en propiedad a don Alfonso Álvarez-Buylla Naharro, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Bilbao.
Real Decreto 690/2018, de 22 de junio, por el que se nombran Magistrados a los Jueces a quienes corresponde la promoción por el turno de antigüedad.
Real Decreto 692/2018, de 22 de junio, por el que se nombra a doña Vanesa Álvaro Bernal, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 22 de Zaragoza, de familia.
Real Decreto 693/2018, de 22 de junio, por el que se nombra Decana de los Juzgados de Burgos, a la Magistrada doña Blanca Isabel Subiñas Castro.
Resolución de 10 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se nombra Presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación a doña María José Santiago Fernández.
Resolución de 9 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de abril de 2018.
Resolución de 9 de julio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Castilla y León, por la que se dispone el cese de don Luis Antonio Gómez Iglesias como Subdelegado del Gobierno en Valladolid.
Resolución de 9 de julio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Castilla y León, por la que se dispone el cese de doña María Teresa Mata Sierra como Subdelegada del Gobierno en León.
Resolución de 10 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social.
Resolución de 10 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.
Resolución de 4 de junio de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 13 de abril de 2018.
Resolución de 15 de junio de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Joaquín Entrialgo Castaño.
Resolución de 18 de junio de 2018, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Iglesias Rodríguez.
Resolución de 19 de junio de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Bautista Herrero Olaizola.
Resolución de 19 de junio de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Aurelio Javier Fombona Cadavieco.
Resolución de 20 de junio de 2018, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Francisca Noguerol Jiménez.
Resolución de 20 de junio de 2018, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Montserrat Martínez Ortega.
Resolución de 21 de junio de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Elena Lastra Bengochea.
Resolución de 21 de junio de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Santiago García Carbajal.
Resolución de 21 de junio de 2018, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Jorge Brezmes Llecha.
Resolución de 22 de junio de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Carlos Campo Rodríguez.
Resolución de 25 de junio de 2018, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Roberto Carlos Redondo Melchor.
Resolución de 25 de junio de 2018, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María José Fresnadillo Martínez.
Resolución de 1 de julio de 2018, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Carlos Rodríguez del Pino.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid