Real Decreto 267/1996, de 16 de febrero, sobre promociones en la Carrera Fiscal.
Orden de 22 de febrero de 1996 por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Orden de 27 de febrero de 1996 por la que se hace pública la adjudicación del puesto de trabajo provisto por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 1 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone el cese de don Juan José Torres Fernández como Abogado del Estado Jefe A en el Servicio Jurídico del Estado ante el Tribunal de Cuentas
Resolución de 6 de febrero de 1996, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que, en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Murcia don Luis Manuel Lorenzo de Vega.
Resolución de 20 de febrero de 1996, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que en aplicación del artículo 1. de la Ley 20/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Murcia don José Julio Barrenechea Maraver, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Resolución de 22 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone el nombramiento de don Juan Manuel Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros como Abogado del Estado, Jefe A, en el Servicio Jurídico, ante el Tribunal de Cuentas de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado.
Orden 430/38151/1996, de 1 de marzo, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada don Rafael de Dueñas Montero como Subdirector de Gestión Económica de la Armada.
Orden 430/38152/1996, de 1 de marzo, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire don Sixto Santa mayoral como Subdirector de Presupuestos y Programas y Seguimiento de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército del Aire.
Resolución 160/38147/1996, de fecha 27 de febrero, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que se nombra Guardia Civil profesional a un Guardia Civil eventual.
Resolución de 19 de febrero de 1996, de la Subsecretaría, por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario de don Guillermo Luis Piera Jiménez.
Orden de 23 de febrero de 1996 por la que se resuelve definitivamente la convocatoria, por el procedimiento de libre designación, de diversos puestos de trabajo vacantes en el organismo autónomo Correos y Telégrafos.
Orden de 26 de febrero de 1996 por la que se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso convocado por Orden de 28 de noviembre de 1995.
Real Decreto 18/1996, de 15 de enero, por el que se dispone el cese de don Raimundo Pérez-Hernández Torra como Presidente Ejecutivo del Comité Organizador de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea.
Resolución de 16 de febrero de 1996, de la Secretaría General del Instituto Nacional de la Salud, por la que se publica la relación de adjudicatarios de plaza en las categorías de Fisioterapeutas y Matronas.
Resolución de 10 de enero de 1996, del Ayuntamiento de Salceda de Caselas (Pontevedra), por la que se hace público el nombramiento de una Auxiliar de Administración General.
Resolución de 1 de febrero de 1996, del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia), por la que se hace público el nombramiento de un Técnico MedioProgramador.
Resolución de 2 de febrero de 1996, del Ayuntamiento de Loriguilla (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de una Auxiliar de Administración General.
Resolución de 5 de febrero de 1996, del Ayuntamiento de Santa Brígida (Las Palmas), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Corrección de errores de la Resolución de 5 de diciembre de 1995, de la Diputación Provincial de Huesca, por la que se hace público el nombramiento de cinco Auxiliares de Administración General.
Resolución de 14 de febrero de 1996, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», del Departamento de Diseño en la Ingeniería, a don Andrés Cadania Vázquez.
Resolución de 14 de febrero de 1996, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Alfredo Bachiller Cacho.
Resolución de 14 de febrero de 1996, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria a don Antonio Gutiérrez Resa.
Resolución de 14 de febrero de 1996, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Julio Sánchez Chóliz.
Resolución de 14 de febrero de 1996, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Julio Javier Muerza Esparza.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid