Orden de 3 de abril de 1997 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de libre designación, para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se hacen públicos los nombramientos de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles en resolución de concurso ordinario de vacantes número 243.
Corrección de erratas de la Orden de 13 de febrero de 1997 por la que se hace pública la adjudicación de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación (14/96).
Orden de 10 de marzo de 1997 por la que se dispone el cese de doña María del Pilar Cintora Jaime, como Jefa de la División de Gestión Económica de la Dirección General de la Policía.
Orden de 25 de marzo de 1997 por la que se dispone el nombramiento por el procedimiento de libre designación, previa convocatoria pública, de doña Isabel Oñate Muñoz como Directora provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Santa Cruz de Tenerife.
Orden de 31 de marzo de 1997 por la que se dispone el cese de don Santos Mañes Guerras, como Subdirector general de Planificación y Coordinación Informática.
Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Subscretaría, por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario de la Escala Administrativa de AISS de don Antonio Santacreu Campoy.
Orden de 8 de abril de 1997 por la que se dispone el cese de doña Concepción Muñoz Caparrós como Subdirectora general del Departamento de Signos Distintivos, dependiente de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Orden de 3 de abril de 1997 por la que se adjudican puestos de trabajo convocados a libre designación por Orden de 27 de febrero de 1997.
Corrección de erratas en la transcripción de la Resolución de 13 de marzo de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 27), de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la que se finaliza la resolución de convocatoria para cubrir puestos de trabajo por el sistema de libre designación, de la de 9 de diciembre de 1996.
Resolución de 13 de marzo de 1997, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Irene María Briones Martínez Profesora titular de Universidad del área de conocimiento «Derecho Eclesiástico del Estado».
Resolución de 20 de marzo de 1997, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Mariano Benavente Barreda, Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de «Filología Griega» del Departamento de Lenguas y Culturas Mediterráneas.
Resolución de 21 de marzo de 1997, de la Universidad de León, por la que se nombra a don Marino Garrido Rodríguez-Radillo Catedrático de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Explotación de Minas».
Resolución de 21 de marzo de 1997, de la Universidad de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación», del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, a doña Silvia López Larrosa.
Resolución de 24 de marzo de 1997, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Trabajo Social y Servicios Sociales», del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, a doña María Cristina Escobar Pérez.
Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Medicina», a don F. Javier Fernández Sánchez.
Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular» a don Salvador Viniegra Bover.
Resolución de 25 de marzo de 1997, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Sociales» a doña María Isabel Vera Muñoz.
Resolución de 1 de abril de 1997, de la Universidad de Almería, por la que se nombra a don Francisco Andújar Castillo Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Historia Moderna».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid