Real Decreto 2165/1998, de 2 de octubre, por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida, de don Luis María Díaz Valcárcel.
Real Decreto 2214/1998, de 9 de octubre, por el que se destina a los Magistrados que se relacionan como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Real Decreto 2215/1998, de 9 de octubre, por el que se nombra a don Poncio Feliú Llansa Magistrado, en propiedad, de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Real Decreto 2275/1998, de 16 de octubre, por el que se nombra Decano de los Juzgados de Ourense a don Manuel Cid Manzano.
Real Decreto 2172/1998, de 9 de octubre, por el que se concede el reingreso al servicio activo en la Carrera Fiscal a don Vicente Goñi Larumbe.
Real Decreto 2351/1998, de 30 de octubre, por el que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo General de la Armada al Capítán de Navío don Ángel Manuel Tello Valero.
Real Decreto 2352/1998, de 30 de octubre, por el que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo General de la Armada al Capitán de Navío don Sebastián Zaragoza Soto.
Real Decreto 2353/1998, de 30 de octubre, por el que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo General de la Armada al Capitán de Navío don Pedro Español Jofre de Villegas.
Real Decreto 2354/1998, de 30 de octubre, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire al General de Brigada don Francisco Gordillo Martínez.
Real Decreto 2355/1998, de 30 de octubre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire al Coronel don Juan Pastor Ayllón.
Real Decreto 2356/1998, de 30 de octubre, por el que se promueve al empleo de Brigada del Cuerpo General de las Armas, Escala Básica del Ejército de Tierra, con carácter honorífico y a título póstumo, al Sargento 1.º don Fernando Casas Martín, fallecido en Bosnia-Herzegovina, en acto de servicio.
Real Decreto 2357/1998, de 30 de octubre, por el que se dispone el cese del Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don José Manuel Calvar Canda como Presidente de la Sección Española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano.
Real Decreto 2358/1998, de 30 de octubre, por el que se nombra Presidente de la Sección Española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano al Contraalmirante del Cuerpo General de la Armada don Sebastián Zaragoza Soto.
Resolución de 20 de octubre de 1998, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se resuelve el concurso de traslado entre Corredores de Comercio Colegiados, convocado por Resolución de 7 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y se dispone su publicación.
Orden de 23 de octubre de 1998 por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo vacante, por el sistema de libre designación.
Resolución de 2 de octubre de 1998, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se adjudican puestos de trabajo convocados por Resolución de 30 de junio de 1998.
Orden de 8 de octubre de 1998 por la que se resuelve el concurso específico 4/98 convocado por Orden de 3 de julio de 1998, para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Orden de 7 de octubre de 1998 por la que se integran en las subescalas de Intervención-Tesorería y Secretaría-Intervención, funcionarios pertenecientes a los extinguidos Cuerpos Nacionales de Secretarios de tercera categoría e Interventores.
Orden de 28 de octubre de 1998 por la que se dispone el cese, por expiración del término de su mandato, de don Francisco Luis de Vera Santana como miembro del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Resolución de 7 de octubre de 1998, del Ayuntamiento de Ibi (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de dos Administrativos de Administración General.
Resolución de 9 de octubre de 1998, del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), por la que se hace público el nombramiento de un Técnico de Gestión.
Resolución de 3 de octubre de 1998, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Rafael Jesús Gómez Villamandos, del área de conocimiento de «Medicina y Cirugía Animal».
Resolución de 6 de octubre de 1998, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don Manuel José Fernández Iglesias Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Ingeniería Telemática», del Departamento de Tecnología de las Comunicaciones.
Resolución de 8 de octubre de 1998, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don Pedro Arias Sánchez Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría», del Departamento de Ingeniería de los Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Resolución de 10 de octubre de 1998, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Filología Francesa», a doña Montserrat Josefa Planelles Iváñez.
Resolución de 10 de octubre de 1998, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Óptica», a don Luis Carretero López.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid