Real Decreto 43/1999, de 15 de enero, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire, con carácter honorífico, al General de Brigada, en situación de segunda reserva, don Guillermo Velarde Pinacho.
Real Decreto 44/1999, de 15 de enero, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don Ángel Vieira de la Iglesia.
Real Decreto 45/1999, de 15 de enero, por el que se nombra Vocal del Tribunal Militar Central al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don Leopoldo Estévez Sánchez.
Orden de 11 de enero de 1999 por la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación.
Real Decreto 46/1999, de 15 de enero, por el que se dispone el cese como Presidente del Patronato del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente de Don Antonio Galván Pérez.
Real Decreto 47/1999, de 15 de enero, por el que se dispone el ceso como Presidente del Patronato del Parque Nacional de Garajonay de don Manuel Fernández Galván.
Real Decreto 48/1999, de 15 de enero, por el que se dispone el cese como Presidente del Patronato del Parque Nacional del Teide de don Wilfredo Wilpret de la Torre.
Real Decreto 49/1999, de 15 de enero, por el que se dispone el cese como Presidente del Patronato del Parque Nacional de Timanfaya de don Manuel Medina Ortega.
Real Decreto 50/1999, de 15 de enero, por el que se nombra Presidente del Patronato del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente a don Francisco Sánchez Pérez.
Real Decreto 51/1999, de 15 de enero, por el que se nombra Presidente del Patronato del Parque Nacional de Garajonay a don Miguel Ángel Morcuende Hurtado.
Real Decreto 52/1999, de 15 de enero, por el que se nombra Presidente del Patronato del Parque Nacional del Teide a don Ricardo Melchor Navarro.
Real Decreto 53/1999, de 15 de enero, por el que se nombra Presidenta del Patronato del Parque Nacional de Timanfaya a doña Concepción Pérez González.
Resolución de 28 de septiembre de 1998, del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 4 de noviembre de 1998, del Ayuntamiento de Genovés (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 17 de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de un Técnico de Administración General.
Resolución de 17 de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Vilaflor (Santa Cruz de Tenerife), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 17 de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Vilaflor (Santa Cruz de Tenerife), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 18 de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Cehegín (Murcia), por la que se hace público el nombramiento de una Telefonista-Recepcionista.
Resolución de 20 de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Higueruelas (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar.
Resolución de 21 de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Tremp (Lleida), por la que se hace público el nombramiento de dos funcionarios.
Resolución de 22 de diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén (Jaén), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 3 de diciembre de 1998, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don Joaquín Salvi Mas como Profesor titular de Universidad.
Resolución de 16 de diciembre de 1998, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores en los Cuerpos y áreas de conocimiento que se indican.
Resolución de 16 de diciembre de 1998, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don José Vehi Casellas como Profesor titular de Universidad.
Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Francisca Mónica Calero de Hoces Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Ingeniería Química».
Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Ginés López Pérez Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Análisis Matemático».
Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Pablo Flores Martínez Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Didáctica de la Matemática».
Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Fernando Gil Hernández Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Toxicología».
Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Emilio Ros Fábregas Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Música».
Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don Claudio Cameselle Fernández, Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería Química», del Departamento de Ingeniería Química (plaza 105/97).
Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don Pedro Ridao Rodríguez como Profesor titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 26 de diciembre de 1998, de la Universidad de Almería, por la que se nombra a don Joaquín Moreno Casco Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de «Microbiología».
Resolución de 12 de enero de 1999, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Mariano Bacigalupo Saggese Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Derecho Administrativo».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid