Real Decreto 656/1999, de 22 de abril, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a doña María Tardón Olmos.
Real Decreto 657/1999, de 22 de abril, por el que se nombra Decano de los Juzgados de Oviedo a don José María Serrano Alonso.
Real Decreto 658/1999, de 22 de abril, por el que se nombra Decana de los Juzgados de Algeciras a doña María José Sanz Alcázar.
Real Decreto 659/1999, de 22 de abril, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a doña Cristina Jiménez Savurido.
Real Decreto 661/1999, de 22 de abril, por el que se nombra a don Antonio Martínez Villanueva Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Orden de 27 de abril de 1999 por la que se destina a los Jueces que se mencionan como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente de dicha fecha.
Real Decreto 615/1999, de 16 de abril, sobre promoción en la Carrera Fiscal.
Orden de 13 de abril de 1999 por la que se resuelve el concurso de méritos convocado por Orden de 1 de febrero de 1999.
Resolución de 20 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se promocionan a la segunda categoría del Cuerpo de Secretarios Judiciales a los Secretarios de la tercera categoría que se relacionan.
Orden de 22 de abril de 1999 por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado por el grupo de Profesores de la Enseñanza Privada.
Orden de 22 de abril de 1999 relativa a cese y nombramiento de Vocales del Comité de Expertos como órgano de asesoramiento de las ayudas a la producción que concede el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
Orden de 23 de abril de 1999 por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado por el grupo de representantes del personal de administración y de servicios de los centros docentes.
Resolución de 20 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se corrigen errores en la de 23 de diciembre de 1998, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, por promoción interna.
Resolución de 20 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se corrigen errores en la de 23 de diciembre de 1998, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado, por promoción interna.
Resolución de 28 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, por promoción interna.
Resolución de 28 de abril de 1999, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el concurso específico convocado por Resolución de 17 de febrero de 1999.
Resolución de 6 de abril de 1999, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don José Manuel Espino Navas Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Física Atómica, Molecular y Nuclear», adscrita al Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear.
Resolución de 7 de abril de 1999, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María Elena Hernández de la Torre Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar», adscrita al Departamento de Didáctica y Organización Escolar y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.
Resolución de 7 de abril de 1999, de la Universidad «Miguel Hernández», por la que se nombra a don Juan Parra López Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Estadística y Matemática Aplicada.
Resolución de 9 de abril de 1999, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a doña María de los Ángeles Mulero Díaz Profesora titular de Universidad.
Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don José Enrique López-Canti Morales Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Proyectos Arquitectónicos», adscrita al Departamento de Proyectos Arquitectónicos.
Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad del País Vasco, por la que se corrige error de la Resolución de fecha 15 de marzo de 1999, por la que se nombraban Profesor titular de Universidad y Profesor titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña María Pilar Areso Goiricelaya, en el área de conocimiento de «Farmacología», cuya plaza fue convocada por Resolución de 3 diciembre de 1997.
Resolución de 13 de abril de 1999, de la Universidad «Miguel Hernández», por la que se nombra a doña María Teresa Pretel Pretel Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Biología Vegetal», adscrita al Departamento de Ciencias Experimentales y Tecnología.
Resolución de 13 de abril de 1999, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombran Profesor titular de Universidad y Profesora titular de Escuela Universitaria, cuyas plazas fueron convocadas por Resolución de 2 de abril de 1998.
Resolución de 13 de abril de 1999, de la Universidad «Miguel Hernández», por la que se nombra a doña María Serrano Mula Catedrática de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Biología Vegetal», adscrita al Departamento de Ciencias Experimentales y Tecnología.
Resolución de 15 de abril de 1999, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a doña María del Rosario Cueva Noval Profesora titular de Universidad.
Resolución de 19 de abril de 1999, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Eliecer Herrero Llorente.
Resolución de 19 de abril de 1999, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña María Lourdes Espinilla Herrarte.
Resolución de 19 de abril de 1999, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a don Pedro Rafael Gil Monte Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Psicología Social».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid