Resolución de 21 de diciembre de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Santa Coloma de Farners, perteneciente al Colegio Notarial de Cataluña, al Notario de dicha localidad don Manuel Arturo Vidal Rodríguez.
Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don Rafael Arozarena Poves, Registrador de la Propiedad de Santander número 1, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Resolución de 23 de diciembre de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que, en aplicación del artículo 1 de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Barcelona, don Antonio Clavera Esteva, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Resolución de 3 de enero de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se le concede la jubilación voluntaria al Notario de Santa Cruz de Tenerife, don Juan Antonio Pérez Giralda, por haber cumplido la edad de sesenta y cinco años.
Resolución de 3 de enero de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que, en aplicación del artículo 1 de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Palma de Mallorca, don Eduardo Martínez-Piñeiro Caramés, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Resolución de 5 de enero de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don Francisco Mazorra Gómez, Registrador de la Propiedad de Santander número 4, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Real Decreto 77/2000, de 21 de enero, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire al General de Brigada don Severino Gómez Pernas.
Real Decreto 78/2000, de 21 de enero, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al Coronel don Juan Ignacio Gutiérrez Castro.
Orden de 11 de enero de 2000 por la que se modifica la Orden de 21 de diciembre de 1999 por la que se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso 11/99, convocado por Orden de 20 de octubre de 1999.
Orden de 22 de diciembre de 1999 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de puestos de trabajo del Departamento para su provisión por el sistema de libre designación.
Orden de 22 de diciembre de 1999 por la que se hace pública la resolución parcial de la convocatoria de puestos de trabajo del Departamento para su provisión por el sistema de libre designación.
Resolución de 12 de enero de 2000, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se adjudica el puesto de Intervención, clase primera del Ayuntamiento de Huesca, de libre designación, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Orden de 3 de enero de 2000 por la que se adjudican puestos de trabajo convocados a libre designación por Orden de 8 de noviembre de 1999.
Orden de 13 de enero de 2000 por la que se adjudican puestos de trabajo convocados a libre designación por Orden de 30 de noviembre de 1999.
Corrección de erratas de la Orden de 7 de diciembre de 1999 por la que se resuelve concurso referencia 7M/99, convocado por Orden de 6 de mayo de 1999.
Resolución de 16 de diciembre de 1999, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a doña María Dolores Delgado Villar Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de "Bioquímica y Biología Molecular".
Resolución de 16 de diciembre de 1999, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a doña María Cecilia Pardo Sanjurjo Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de "Física Aplicada".
Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don Pedro José Valle Herrero Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de "Óptica".
Resolución de 23 de diciembre de 1999, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de "Bioquímica y Biología Molecular" del Departamento de Biología Celular y Molecular a doña María Isabel González Siso.
Resolución de 23 de diciembre de 1999, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a doña Alicia Ruiz Gutiérrez Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de "Historia Antigua".
Resolución de 27 de diciembre de 1999, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de "Teoría de la Señal y Comunicaciones" del Departamento de Electrónica y Sistemas a don Carlos José Escudero Cascón.
Resolución de 27 de diciembre de 1999, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de "Filología Inglesa" del Departamento de Filología Inglesa a doña María Frías Rudolphi.
Resolución de 28 de diciembre de 1999, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de "Biología Animal" del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecológica a don Luis José Fernández Rodríguez.
Resolución de 7 de enero de 2000, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a doña Irene Romera Pintor Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de "Filología Italiana".
Resolución de 7 de enero de 2000, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a don Pablo Oñate Rubalcaba Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de "Ciencia Política y de la Administración".
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid