Real Decreto 1369/2003, de 31 de octubre, por el que se concede la consideración de General de División al excelentísimo y reverendísimo señor don Francisco Pérez González, Vicario General Castrense.
Real Decreto 1320/2003, de 17 de octubre, por el que se nombra Magistrados a los Jueces a quienes corresponde la promoción por el turno de antigüedad.
Real Decreto 1321/2003, de 17 de octubre, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Castellón a don Carlos Domínguez Domínguez.
Real Decreto 1322/2003, de 17 de octubre, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Madrid a don Francisco Javier Vieira Morante.
Orden JUS/3048/2003, de 8 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos de trabajo vacantes de Director y Subdirectores del Instituto de Medicina Legal de Palencia, Salamanca y Valladolid.
Orden JUS/3049/2003, de 8 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos de trabajo vacantes de Director y Subdirectores del Instituto de Medicina Legal de León y Zamora.
Orden JUS/3050/2003, de 8 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos de trabajo vacantes de Director y Subdirectores del Instituto de Medicina Legal de Ávila, Burgos, Segovia y Soria.
Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de 5 de febrero de 2003, por la que se anunciaron para su cobertura, distintos puestos de trabajo en el Organismo Autónomo "Museo Nacional del Prado".
Resolución de 7 de octubre de 2003, de la Universidad de Girona, por la que se hace público el nombramiento de don Juan José Suñol Martínez como Profesor Titular de Universidad.
Resolución de 9 de octubre de 2003, de la Universidad de Girona, por la que se hace público el nombramiento de doña María Rosa Fraguell Sansbello como Profesora titular de Universidad.
Resolución de 15 de octubre de 2003, de la Universidad "Carlos III", por la que se corrige error en la de 22 de septiembre de 2003, por la que se nombra a don Carlos José Elías Pérez, Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de "Periodismo".
Resolución de 15 de octubre de 2003, de la Universidad "Carlos III", por la que se nombra a don Francisco Leonardo Lisi Bereterbide, como Catedrático de Universidad del área de conocimiento de "Filología Griega".
Resolución de 15 de octubre de 2003, de la Universidad "Carlos III", por la que se nombra a don Xabier Basozabal Arrue, Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de "Derecho Civil".
Resolución de 15 de octubre de 2003, de la Universidad "Carlos III", por la que se nombra a doña Elena Gordo Odériz, Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de "Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica".
Resolución de 15 de octubre de 2003, de la Universidad "Carlos III", por la que se nombra a doña María de la Soledad García Valls, Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de "Ingeniería Telemática".
Resolución de 15 de octubre de 2003, de la Universidad "Carlos III", por la que se nombra a doña María Lourdes Rubio Ruiz de Aguirre, Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de "Ingeniería Mecánica".
Resolución de 16 de octubre de 2003, de la Universidad "Carlos III", por la que se nombra a don Antonio Estella de Noriega, Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de "Derecho Administrativo".
Resolución de 16 de octubre de 2003, de la Universidad de Almería, por la que se nombra a don Francisco Javier Alarcón López Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de "Zoología".
Resolución de 16 de octubre de 2003, de la Universidad de Almería, por la que se nombra a don Juan García García Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de "Metodología de las Ciencias del Comportamiento".
Resolución de 16 de octubre de 2003, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Josep Maria Argilés Bosch del área de conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad.
Resolución de 16 de octubre de 2003, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de Universidad.
Resolución de 20 de octubre de 2003, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra, a doña Margarita Tarabini-Castellani Aznar Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Resolución de 20 de octubre de 2003, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don José María Cancela Carral, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Educación Física y Deportiva.
Resolución de 20 de octubre de 2003, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a doña María Cristina Gladys Larkin, Catedrática de Escuela Universitaria del área de conocimiento de Filología Inglesa.
Resolución de 20 de octubre de 2003, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a doña María del Pino Díaz Pereira, Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de Educación Física y Deportiva.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid