Acuerdo de 11 de septiembre de 2008, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Marta Florenciano Lajusticia.
Orden JUS/2702/2008, de 22 de septiembre, de corrección de errores de la Orden JUS/2322/2008, de 22 de julio, por la que declara en situación de servicios especiales por tiempo indefinido a doña Isabel Vicente Carbajosa.
Real Decreto 1580/2008, de 26 de septiembre, por el que se dispone el cese del Teniente General del Cuerpo General del Ejército del Aire don Miguel Lens Astray como Director del Gabinete Técnico de la Ministra de Defensa.
Real Decreto 1581/2008, de 26 de septiembre, por el que se promueve al empleo de Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada, al Contralmirante don Enrique San José Martín.
Real Decreto 1582/2008, de 26 de septiembre, por el que se promueve al empleo de Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada, al Contralmirante don Juan Cuadrillero Pinilla.
Real Decreto 1583/2008, de 26 de septiembre, por el que se promueve al empleo de Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada, al Contralmirante don Juan Francisco Martínez Núñez.
Real Decreto 1584/2008, de 26 de septiembre, por el que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, al Capitán de Navío don Fernando Zumalacárregui Luxán.
Real Decreto 1585/2008, de 26 de septiembre por el que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, al Capitán de Navío don Gonzalo Rodríguez Garat.
Orden DEF/2703/2008, de 28 de agosto, por la que se cesa al Coronel del Cuerpo General del Ejército del Aire, Escala Superior de Oficiales, don Leopoldo Gragera Martín de Saavedra como Jefe del Sector Aéreo de Tenerife y Comandante Militar Aéreo de Aeropuerto de Tenerife.
Orden DEF/2704/2008, de 28 de agosto, por la que se nombra Jefe del Sector Aéreo de Tenerife y Comandante Militar Aéreo de Aeropuerto de Tenerife al Coronel del Cuerpo General del Ejército del Aire, Escala Superior de Oficiales, don Julián Durany Murias.
Resolución 400/38213/2008, de 19 de septiembre, de la Subsecretaría, por la que se nombra Subdelegado de Defensa en Ávila al Coronel del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, Escala Superior de Oficiales, don Joaquín Gutiérrez de Rubalcava Chalons.
Resolución de 10 de septiembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 18 de julio de 2008, en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Real Decreto 1586/2008, de 26 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Félix Lobo Aleu como Presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Real Decreto 1587/2008, de 26 de septiembre, por el que se nombra Presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a don Roberto Sabrido Bermúdez.
Resolución de 19 de agosto de 2008, de la Universidad de Murcia, por la que se integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.
Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Universidad de Murcia, por la que se integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid