Real Decreto 1111/2012, de 20 de julio, por el que se declara el cese de don Javier Delgado Barrio como Magistrado del Tribunal Constitucional.
Real Decreto 1112/2012, de 20 de julio, por el que se declara el cese de don Eugeni Gay Montalvo como Magistrado del Tribunal Constitucional.
Real Decreto 1113/2012, de 20 de julio, por el que se declara el cese de doña Elisa Pérez Vera como Magistrada del Tribunal Constitucional.
Real Decreto 1114/2012, de 20 de julio, por el que se declara el cese de don Eugeni Gay Montalvo como Vicepresidente del Tribunal Constitucional.
Real Decreto 1110/2012, de 20 de julio, por el que se nombra Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial a don Gonzalo Moliner Tamborero.
Real Decreto 1115/2012, de 20 de julio, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Juan José González Rivas.
Real Decreto 1116/2012, de 20 de julio, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Andrés Ollero Tassara.
Real Decreto 1117/2012, de 20 de julio, por el que se nombra Magistrada del Tribunal Constitucional a doña Encarnación Roca Trías.
Real Decreto 1118/2012, de 20 de julio, por el que se nombra Magistrado del Tribunal Constitucional a don Fernando Valdés Dal-Ré.
Real Decreto 1121/2012, de 20 de julio, por el que se dispone el cese de don José María Rodríguez Barberá como Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Real Decreto 1122/2012, de 20 de julio, por el que se nombra Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a doña Teresa Palmer Tous.
Acuerdo de 17 de julio de 2012, del Pleno del Congreso de los Diputados, por el que se designan Consejeros de Cuentas.
Acuerdo de 18 de julio de 2012, del Pleno del Senado, por el que se designan Consejeros de Cuentas.
Nombramiento por el Congreso de los Diputados y el Senado, acreditado por los Presidentes de ambas Cámaras, de doña Soledad Becerril Bustamante para el cargo de Defensora del Pueblo.
Acuerdo de 16 de julio de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a doña María del Carmen Ordóñez Delgado Magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Baleares para el año judicial 2011/2012.
Orden ESS/1612/2012, de 29 de junio, por la que, en ejecución de sentencia, se adjudica puesto de trabajo, convocado por Orden TAS/4007/2007, de 11 de diciembre.
Real Decreto 1123/2012, de 20 de julio, por el que se dispone el cese de doña Ana María Sánchez Trujillo como Consejera del Consejo de Gobierno del Banco de España.
Real Decreto 1124/2012, de 20 de julio, por el que se nombra Consejero del Consejo de Gobierno del Banco de España a don Vicente Salas Fumás.
Real Decreto 1125/2012, de 20 de julio, por el que se nombra Director General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia a don Agustín Rivero Cuadrado.
Resolución de 10 de julio de 2012, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Rodrigo Jiménez García.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid